EP2733587 - Procédé de fabrication d'un capteur de panneau tactile et capteur de panneau tactile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.04.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.04.2016 | Retrait de la demande | publié le 18.05.2016 [2016/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 1-1 Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6025 / JP | [2014/21] | Inventeur(s) | 01 /
Iwata, Hiroshi Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 1-1, Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6025 / JP | 02 /
Murakami, Yoshinobu Ehime Works of Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 5-2, Sobiraki-cho Niihama-shi Ehime 792-8588 / JP | [2014/21] | Mandataire(s) | Schmidbauer, Andreas Konrad Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/21] | Schmidbauer, Andreas Konrad Wagner & Geyer Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13020128.8 | 12.11.2013 | [2014/21] | Numéro de priorité, date | JP20120251285 | 15.11.2012 Format original publié: JP 2012251285 | [2014/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2733587 | Date: | 21.05.2014 | Langue: | EN | [2014/21] | Classification | IPC: | G06F3/041 | [2014/21] | CPC: |
G06F3/041 (EP,KR,US);
G02F1/13338 (KR,US);
G06F2203/04103 (EP,KR);
Y02E10/548 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Berührungsbildschirmsensors, und Berührungsbildschirmsensor | [2014/21] | Anglais: | Method of manufacturing touch panel sensor, and touch panel sensor | [2014/21] | Français: | Procédé de fabrication d'un capteur de panneau tactile et capteur de panneau tactile | [2014/21] | Procédure d'examen | 29.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/21] | 12.04.2016 | Demande retirée par le demandeur [2016/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |