EP2618250 - Appareil et procédé pour fournir une fonction de presse-papiers dans un terminal mobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.01.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.01.2019 | Retrait de la demande | publié le 27.02.2019 [2019/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [N/P] |
Précédent [2013/30] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Park, Doo-Yong c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kim, Sang-Heon c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | [2013/30] | Mandataire(s) | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2013/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13151876.3 | 18.01.2013 | [2013/30] | Numéro de priorité, date | KR20120006337 | 19.01.2012 Format original publié: KR 20120006337 | [2013/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2618250 | Date: | 24.07.2013 | Langue: | EN | [2013/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2618250 | Date: | 11.06.2014 | Langue: | EN | [2014/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.05.2014 | Classification | IPC: | G06F3/0488, G06F3/023, G06F3/0481, G06F3/0486, G06F17/24, G06F9/54, G06Q10/00 | [2014/24] | CPC: |
G06F3/023 (EP,US);
H04B1/40 (KR);
G06F3/048 (KR,US);
G06F3/0481 (EP,US);
G06F3/0486 (EP,US);
G06F3/0488 (EP,US);
G06F3/04883 (EP,US);
G06F3/04886 (EP,US);
G06F3/04895 (EP,US);
G06F9/543 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2013/30] | G06F3/0488, G06F3/023, G06F3/0481, G06F3/0486 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Bereitstellung einer Zwischenablagefunktion auf einem mobilen Endgerät | [2013/30] | Anglais: | Apparatus and method for providing a clipboard function in a mobile terminal | [2013/30] | Français: | Appareil et procédé pour fournir une fonction de presse-papiers dans un terminal mobile | [2013/30] | Procédure d'examen | 11.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/04] | 21.01.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2010295797 (NICHOLSON CHARLES [US], et al) [I] 1-14 * paragraph [0085] - paragraph [0087]; figure 7E *; | [A]US2011289406 (WAESSINGBO TOMAS KARL-AXEL [SE]) [A] 1-14 * abstract * * paragraph [0045] - paragraph [0047]; figures 2, 3 * * paragraph [0057] - paragraph [0060]; figures 5, 6 *; | [A]WO2008001203 (NOKIA CORP [FI], et al) [A] 1-14 * abstract * * page 6, line 16 - page 10, line 6; figures 2A-2E *; | [A]US2009140998 (JUNG JONG-WOO [KR], et al) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]US2009098910 (ROH BYUNG-NAM [KR], et al) [A] 1-14 * abstract * * paragraph [0097] - paragraph [0107]; figures 7-11 *; | [IP]EP2521008 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [IP] 1-14 * the whole document * |