EP2623042 - Instrument d'agrafage circulaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS, MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2013/32] | Inventeur(s) | 01 /
Racenet, David 1390 Bartholomew Road Middletown, CT Connecticut 06457 / US | 02 /
Mozdzierz, Patrick 30 Nanel Drive, Apt. D Glastonbury, Connecticut 06033 / US | 03 /
Penna, Christopher 19 Davis Drive Guilford, CT Connecticut 06437 / US | [2013/32] | Mandataire(s) | Soames, Candida Jane Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2019/21] |
Précédent [2013/32] | Soames, Candida Jane Maschio & Soames LLP 20 Carlton Crescent Southampton, SO15 2ET / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13153611.2 | 01.02.2013 | [2013/32] | Numéro de priorité, date | US201213365372 | 03.02.2012 Format original publié: US201213365372 | [2013/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2623042 | Date: | 07.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2623042 | Date: | 20.05.2015 | Langue: | EN | [2015/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2623042 | Date: | 22.05.2019 | Langue: | EN | [2019/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.2015 | Classification | IPC: | A61B17/068, A61B17/072, A61B17/115 | [2013/32] | CPC: |
A61B17/1155 (EP,US);
A61B17/072 (EP,US);
A61B17/07207 (EP,US);
A61B2017/0023 (EP,US);
A61B2017/00398 (EP,US);
A61B2017/00464 (EP,US);
A61B2017/00473 (EP,US);
A61B2017/00477 (EP,US);
A61B2017/00734 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/48] |
Précédent [2013/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Kreisförmige Klammervorrichtung | [2013/32] | Anglais: | Circular stapling instrument | [2013/32] | Français: | Instrument d'agrafage circulaire | [2013/32] | Procédure d'examen | 16.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.10.2015 | Requête en examen déposée [2015/48] | 25.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.01.2017 | Opposition(s) | 25.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.02.2013 | AL | 22.05.2019 | AT | 22.05.2019 | CY | 22.05.2019 | CZ | 22.05.2019 | DK | 22.05.2019 | EE | 22.05.2019 | ES | 22.05.2019 | FI | 22.05.2019 | HR | 22.05.2019 | IT | 22.05.2019 | LT | 22.05.2019 | LV | 22.05.2019 | MC | 22.05.2019 | MK | 22.05.2019 | MT | 22.05.2019 | NL | 22.05.2019 | PL | 22.05.2019 | RO | 22.05.2019 | RS | 22.05.2019 | SE | 22.05.2019 | SI | 22.05.2019 | SK | 22.05.2019 | SM | 22.05.2019 | TR | 22.05.2019 | BG | 22.08.2019 | NO | 22.08.2019 | GR | 23.08.2019 | IS | 22.09.2019 | PT | 22.09.2019 | IE | 01.02.2020 | LU | 01.02.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/27] | HU | 01.02.2013 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
MT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Précédent [2020/48] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 22.05.2019 | |
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | Citations: | Recherche | [XA]US5271543 (GRANT RICHARD L [US], et al) [X] 1,2,5,10 * column 20, lines 7-48; figures 13-16 * [A] 6-9; | [A]WO2004112583 (TYCO HEALTHCARE [US], et al) [A] 1-10* the whole document * | par le demandeur | US20100946082 |