EP2765127 - Procédé destiné à séparer l'acroléine depuis le gaz de processus d'une oxydation catalysée hétérogène de propène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.08.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2015 | Demande réputée retirée | publié le 30.09.2015 [2015/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2014/33] | Pour tous les Etats désignés Evonik Industries AG Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Böck, Wolfgang, Dr. Am Häusergraben 2 63505 Langenselbold / DE | 02 /
Taugner, Wolfgang Limesstrasse 2a 63674 Altenstadt / DE | 03 /
Gruber, Udo, Dr. Mittermayerweg 1a 64289 Darmstadt / DE | [2014/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13154227.6 | 06.02.2013 | [2014/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2765127 | Date: | 13.08.2014 | Langue: | DE | [2014/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2013 | Classification | IPC: | C07C45/35, C07C45/78, C07C45/82, C07C47/22 | [2014/33] | CPC: |
C07C45/35 (EP,RU,US);
C07C45/78 (US);
C07C45/783 (EP,RU,US);
C07C45/82 (EP,RU,US)
| C-Set: |
C07C45/35, C07C47/22 (EP,US);
C07C45/783, C07C47/22 (US,EP);
C07C45/82, C07C47/22 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zur Abtrennung von Acrolein aus dem Prozessgas einer heterogen katalysierten Oxidation von Propen | [2014/33] | Anglais: | Process for the separation of acrolein from the process gas from the heterogeneously catalyzed oxidation of propene | [2014/33] | Français: | Procédé destiné à séparer l'acroléine depuis le gaz de processus d'une oxydation catalysée hétérogène de propène | [2014/33] | Procédure dexamen | 06.02.2013 | Requête en examen déposée [2014/33] | 14.02.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/40] | 01.04.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/40] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2015 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE2263496 (DEGUSSA) [AD] 1-23 * figure 2; example 1 *; | [A]WO0196271 (BASF AG [DE], et al) [A] 1-23* page 59, line 15 - page 60, line 8; claims 1,3 * | par le demandeur | DE2263490 | DE2263496 | WO2008046843 | WO2008104432 | WO2010044990 | - D. ARNTZ ET AL., Ullmann's Enzyclopedia of Industrial Chemistry, WILEY-VCH-VERLAG, (20070415), vol. 1 | - W. G. ETZHORN, und Kirk-Othmer Enzyclopedia of Chemical Technology, JOHN WILEY AND SONS INC., (20091218), vol. 1 |