EP2618188 - Appareil optique d'illumination, appareil d'exposition et procédé d'exposition [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/30] | Élément de modulation-polarisation, appareil optique dýillumination, appareil dýexposition et procédé dýexposition | ||
[2015/28] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2016 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nikon Corporation 15-3, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-6290 / JP | [2015/36] |
Précédent [2013/30] | Pour tous les Etats désignés Nikon Corporation 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tanitsu, Osamu c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | 02 /
Shigematsu, Koji c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | 03 /
Hirota, Hiroyuki c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | 04 /
Matsuyama, Tomoyuki c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | [2013/30] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/41] |
Précédent [2013/30] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13156324.9 | 14.01.2005 | [2013/30] | Numéro de priorité, date | JP20040030555 | 06.02.2004 Format original publié: JP 2004030555 | JP20040358218 | 10.12.2004 Format original publié: JP 2004358218 | [2013/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2618188 | Date: | 24.07.2013 | Langue: | EN | [2013/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2618188 | Date: | 07.10.2015 | Langue: | EN | [2015/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2013 | Classification | IPC: | G02B5/30, G03F7/20, H01L21/027 | [2013/30] | CPC: |
G03F7/70566 (EP,KR,US);
G03F7/2006 (KR);
F21V13/02 (EP,KR,US);
F21V9/14 (KR,US);
G02B27/0977 (US);
G02B27/286 (EP,KR,US);
G02B5/3025 (US);
G03F7/70058 (KR);
G03F7/701 (EP,KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/41] |
Précédent [2013/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Optisches Beleuchtungsgerät, Belichtungsgerät und Belichtungsverfahren | [2015/28] | Anglais: | Illumination optical apparatus, exposure apparatus, and exposure method | [2015/28] | Français: | Appareil optique d'illumination, appareil d'exposition et procédé d'exposition | [2015/28] |
Précédent [2013/30] | Polarisierungsmodulationslement, optisches Beleuchtungsgerät, Belichtungsgerät und Belichtungsverfahren | ||
Précédent [2013/30] | Polarization-modulating element, illumination optical apparatus, exposure apparatus, and exposure method | ||
Précédent [2013/30] | Élément de modulation-polarisation, appareil optique dýillumination, appareil dýexposition et procédé dýexposition | Procédure d'examen | 21.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/10] | 22.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.04.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 11.08.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 22.04.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2015 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.08.2015 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 27.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05703646.9 / EP1720047 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20050703646) est 15.02.2011 | Opposition(s) | 08.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 15.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.01.2005 | AT | 07.10.2015 | BE | 07.10.2015 | BG | 07.10.2015 | CY | 07.10.2015 | CZ | 07.10.2015 | DK | 07.10.2015 | EE | 07.10.2015 | ES | 07.10.2015 | FI | 07.10.2015 | LT | 07.10.2015 | MC | 07.10.2015 | PL | 07.10.2015 | RO | 07.10.2015 | SE | 07.10.2015 | SI | 07.10.2015 | SK | 07.10.2015 | TR | 07.10.2015 | GR | 08.01.2016 | GB | 14.01.2016 | LU | 14.01.2016 | CH | 31.01.2016 | LI | 31.01.2016 | IS | 07.02.2016 | PT | 08.02.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/29] | HU | 14.01.2005 | |
AT | 07.10.2015 | ||
BE | 07.10.2015 | ||
CY | 07.10.2015 | ||
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
TR | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
GB | 14.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 14.01.2005 | |
AT | 07.10.2015 | ||
BE | 07.10.2015 | ||
CY | 07.10.2015 | ||
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
GB | 14.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 07.10.2015 | |
BE | 07.10.2015 | ||
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
GB | 14.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
GB | 14.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/47] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
GB | 14.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
CH | 31.01.2016 | ||
LI | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/42] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
LU | 14.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 07.10.2015 | |
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
BE | 31.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 07.10.2015 | |
LT | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 07.10.2015 | |
LT | 07.10.2015 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 07.10.2015 | |
LT | 07.10.2015 | Citations: | Recherche | [XI]EP0764858 (ZEISS CARL [DE], et al) [X] 1,18,20,22,24 * abstract * * column 5, line 27 - column 7, line 44 * * figures 3a,3b,5 * [I] 2-17,19,21,23; | [A]EP0937999 (ZEISS CARL [DE], et al) [A] 1-24 * abstract * * paragraph [0016] * * figure 1 *; | [A]GB856621 (NAT RES DEV) [A] 1-24 * figure 4 * * page 3, lines 11-61 * | Examen | JPH0653120 | par le demandeur | JP3246615B | WO9949504 | JPH06124873 | JPH10303114 | - TSURUTA, "Pencil of Light-Applied Optics for optical engineers", K.K. SHINGIJUTSU COMMUNICATIONS |