EP2637171 - Dispositif de stockage ayant un signal d'écriture avec transition de données multiple-inclinaison [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.02.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2017 | Demande réputée retirée | publié le 22.03.2017 [2017/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LSI Corporation 1621 Barber Lane Milpitas, CA 95035 / US | [2013/37] | Inventeur(s) | 01 /
Livshitz, Boris 1130 Northwood Drive, 216 Eagan, MN 55121 / US | 02 /
Gleason, Jeffrey A. 2501 Kennelly Place Burnsville, MN 55337 / US | 03 /
Goldberg, Jason S. 1052 Fairmount Avenue Saint Paul, MN 55105 / US | 04 /
Mazur, Paul 7702 Hyde Avenue S. Cottage Grove, MN 55016 / US | 05 /
Rabe, Cameron C. 6249 Bolland Trail Inver Grove Heights, MN 55076 / US | [2013/37] | Mandataire(s) | Dilg, Haeusler, Schindelmann Patentanwaltsgesellschaft mbH Leonrodstraße 58 80636 München / DE | [2014/44] |
Précédent [2013/37] | Williams, David John Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13158612.5 | 11.03.2013 | [2013/37] | Numéro de priorité, date | US201213416443 | 09.03.2012 Format original publié: US201213416443 | [2013/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2637171 | Date: | 11.09.2013 | Langue: | EN | [2013/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2637171 | Date: | 14.10.2015 | Langue: | EN | [2015/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.2015 | Classification | IPC: | G11B20/10, G11B5/02, G11B5/09 | [2013/37] | CPC: |
G11B20/10009 (EP,US);
G11B5/02 (EP,KR,US);
G11B5/09 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] |
Précédent [2013/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Speichervorrichtung mit Schreibsignal mit Mehrfachgefälle-Datenübergang | [2013/37] | Anglais: | Storage device having write signal with multiple-slope data transition | [2013/37] | Français: | Dispositif de stockage ayant un signal d'écriture avec transition de données multiple-inclinaison | [2013/37] | Procédure dexamen | 13.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/21] | 08.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/12] | 15.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/12] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.06.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4376292 (MIGNOLET GEORGES M A [NL]) [X] 1-6,11-15 * abstract * * column 3, lines 38-55 * * figure 3 *; | [X]US4503396 (FAWKES JOHN S [US]) [X] 1-6,11-15 * abstract * * column 3, lines 20-61 ** figure 3 * | par le demandeur | US7872825 |