EP2614801 - Dispositif de drainage de glaucome avec pompe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCON RESEARCH, LTD. 6201 South Freeway 76134-2099 TX, Texas Fort Worth / US | [2013/29] | Inventeur(s) | 01 /
Rickard, Matthew J.A. 24350 Via Lenardo Yorba Linda, CA California 92887 / US | [2013/29] | Mandataire(s) | Hanratty, Catherine, et al Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Précédent [2014/22] | Hanratty, Catherine, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | ||
Précédent [2013/29] | Hanratty, Catherine, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane IRL-Dublin 2 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13162990.9 | 02.09.2010 | [2013/29] | Numéro de priorité, date | US20090563244 | 21.09.2009 Format original publié: US 563244 | US20090609043 | 30.10.2009 Format original publié: US 609043 | US20100685772 | 12.01.2010 Format original publié: US 685772 | US20100832449 | 08.07.2010 Format original publié: US 832449 | [2013/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2614801 | Date: | 17.07.2013 | Langue: | EN | [2013/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2614801 | Date: | 28.05.2014 | Langue: | EN | [2014/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2013 | Classification | IPC: | A61F9/007 | [2013/29] | CPC: |
A61F9/00781 (EP,US);
A61F9/007 (KR);
A61P27/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/29] | Titre | Allemand: | Glaukomdrainagevorrichtung mit Pumpe | [2013/29] | Anglais: | Glaucoma drainage device with pump | [2013/29] | Français: | Dispositif de drainage de glaucome avec pompe | [2013/29] | Procédure d'examen | 19.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2013 | Requête en examen déposée [2013/52] | 15.01.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.04.2014 | Taxe de délivrance payée | 15.04.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10752505.7 / EP2480184 | Opposition(s) | 03.03.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.09.2010 | AL | 28.05.2014 | AT | 28.05.2014 | BE | 28.05.2014 | BG | 28.05.2014 | CY | 28.05.2014 | CZ | 28.05.2014 | DK | 28.05.2014 | EE | 28.05.2014 | FI | 28.05.2014 | HR | 28.05.2014 | IS | 28.05.2014 | LT | 28.05.2014 | LV | 28.05.2014 | MC | 28.05.2014 | MK | 28.05.2014 | MT | 28.05.2014 | PL | 28.05.2014 | RO | 28.05.2014 | SE | 28.05.2014 | SI | 28.05.2014 | SK | 28.05.2014 | SM | 28.05.2014 | TR | 28.05.2014 | NO | 28.08.2014 | GR | 29.08.2014 | IE | 02.09.2014 | LU | 02.09.2014 | PT | 29.09.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/32] | HU | 02.09.2010 | |
AT | 28.05.2014 | ||
BE | 28.05.2014 | ||
BG | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
IS | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
MK | 28.05.2014 | ||
MT | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
TR | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2017/46] | HU | 02.09.2010 | |
AT | 28.05.2014 | ||
BE | 28.05.2014 | ||
BG | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
IS | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
MT | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
TR | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 02.09.2010 | |
AT | 28.05.2014 | ||
BE | 28.05.2014 | ||
BG | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
IS | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
MT | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2016/31] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
BG | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
IS | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
MT | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
BG | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
MT | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
SM | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
IE | 02.09.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SI | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
LU | 02.09.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/20] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
MC | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/11] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
PL | 28.05.2014 | ||
RO | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/10] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
CZ | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
EE | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
SK | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 28.05.2014 | |
BE | 28.05.2014 | ||
CY | 28.05.2014 | ||
DK | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 28.05.2014 | |
CY | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
PT | 29.09.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 28.05.2014 | |
CY | 28.05.2014 | ||
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 28.05.2014 | |
FI | 28.05.2014 | ||
HR | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
LV | 28.05.2014 | ||
SE | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
GR | 29.08.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 28.05.2014 | |
FI | 28.05.2014 | ||
LT | 28.05.2014 | ||
NO | 28.08.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 28.05.2014 | |
LT | 28.05.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 28.05.2014 | Citations: | Recherche | [A]US2005049578 (TU HOSHENG [US], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0002] , [0037] , [0064] , [0127]; figures 3A-C,8A,15B, (A-D; claims 1-5 *; | [A]WO2008094672 (DRAPER LAB CHARLES S [US], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0018] , [0021]; figure 3A; claims 1,7,9,13-18,22,24 *; | [A]WO2008084350 (CONSEJO NAC INVEST CIENT TEC [AR], et al) [A] 1-7,11 * paragraphs [0001] , [0014]; figures 1B,4A/B,6; claims 1,2,8-10,14,18,19 *; | [A]WO02056758 (HUMANOPTICS AG [DE], et al) [A] 5,8-10 * page 5, lines 4-7 * * page 6, line 7 - page 7, line 4; figures 1,2; claims 2,3,9 * |