EP2790298 - Stator d'un moteur électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.07.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.08.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7-11 8850 Bjerringbro / DK | [2014/42] | Inventeur(s) | 01 /
Stampe, Lars Toft Kirkestien 17, Almind 8800 Viborg / DK | [2014/42] | Mandataire(s) | Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | [N/P] |
Précédent [2019/35] | Patentanwälte Vollmann Hemmer Lindfeld Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | ||
Précédent [2014/42] | Patentanwälte Vollmann & Hemmer Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13163200.2 | 10.04.2013 | [2014/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2790298 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | DE | [2014/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2790298 | Date: | 28.08.2019 | Langue: | DE | [2019/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.09.2013 | Classification | IPC: | H02K3/50, // H02K5/22 | [2014/42] | CPC: |
H02K3/50 (EP);
H02K2203/06 (EP);
H02K5/225 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/21] |
Précédent [2014/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Stator eines Elektromotors | [2014/42] | Anglais: | Stator of an electric motor | [2014/42] | Français: | Stator d'un moteur électrique | [2014/42] | Procédure d'examen | 14.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/21] | 14.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 12.12.2018 | Taxe de délivrance payée | 12.12.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.06.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 26.06.2019 | 26.06.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 05.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.12.2016 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.04.2013 | AL | 28.08.2019 | CY | 28.08.2019 | CZ | 28.08.2019 | DK | 28.08.2019 | EE | 28.08.2019 | ES | 28.08.2019 | FI | 28.08.2019 | HR | 28.08.2019 | LT | 28.08.2019 | LV | 28.08.2019 | MC | 28.08.2019 | MK | 28.08.2019 | MT | 28.08.2019 | NL | 28.08.2019 | PL | 28.08.2019 | RO | 28.08.2019 | RS | 28.08.2019 | SE | 28.08.2019 | SI | 28.08.2019 | SK | 28.08.2019 | SM | 28.08.2019 | TR | 28.08.2019 | BG | 28.11.2019 | NO | 28.11.2019 | GR | 29.11.2019 | IS | 28.12.2019 | PT | 30.12.2019 | AT | 10.04.2020 | IE | 10.04.2020 | LU | 10.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 10.04.2013 | |
AL | 28.08.2019 | ||
CY | 28.08.2019 | ||
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
MT | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
AT | 10.04.2020 | ||
IE | 10.04.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
AT | 10.04.2020 | ||
IE | 10.04.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
IE | 10.04.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
MC | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SI | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
SM | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 28.08.2019 | |
CZ | 28.08.2019 | ||
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
SK | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 28.08.2019 | |
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 28.08.2019 | |
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
PL | 28.08.2019 | ||
RO | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 28.08.2019 | |
DK | 28.08.2019 | ||
EE | 28.08.2019 | ||
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 28.08.2019 | |
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
TR | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 28.08.2019 | |
ES | 28.08.2019 | ||
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 28.08.2019 | |
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
IS | 28.12.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 28.08.2019 | |
FI | 28.08.2019 | ||
HR | 28.08.2019 | ||
LT | 28.08.2019 | ||
LV | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
RS | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
GR | 29.11.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 28.08.2019 | |
LT | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
SE | 28.08.2019 | ||
BG | 28.11.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
PT | 30.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 28.08.2019 | |
LT | 28.08.2019 | ||
NL | 28.08.2019 | ||
NO | 28.11.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 28.08.2019 | |
NO | 28.11.2019 | Citations: | Recherche | [XY]EP0632564 (LICENTIA GMBH [DE]) [X] 17 * the whole document * [Y] 1-9,11,12,14; | [XYI]GB2310766 (ONAN CORP [US]) [X] 17 * page 3, line 19 - page 5, line 11; figures 1,2,4,5 * [Y] 1,5-10,12 [I] 1,3-5,7-9,11-14; | [XYI]EP1191665 (MIELE & CIE [DE]) [X] 17 * paragraph [0022] - paragraph [0024] * * paragraph [0028]; figures 1a-3 * [Y] 1-9,11,12,14 [I] 1-5,8,9,11-16; | [I]EP1322021 (GRUNDFOS AS [DK]) [I] 1-5,7-9,11 * paragraph [0027] - paragraph [0028]; figures 7,8 *; | [YA]DE10327960 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 1,5-10,12 * the whole document * [A] 15; | [A]US2010084931 (LU CHUPING [CN]) [A] 1,5,6,8,12-14,17* paragraph [0029] - paragraph [0036]; figures 1-4 * |