EP2793401 - Suivi d'une exposition à des champs électromagnétiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.04.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.04.2018 | Demande réputée retirée | publié le 16.05.2018 [2018/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki 211-8588 / JP | [2017/31] |
Précédent [2015/15] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | ||
Précédent [2014/43] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Laboratories of Europe Limited Hayes Park Central Hayes End Road Hayes Middlesex UB4 8FE / GB | Inventeur(s) | 01 /
Tesanovic, Milos c/o Fujitsu Laboratories of Europe Limited Hayes Park Central Hayes End Road Hayes, Middlesex UB4 8FE / GB | 02 /
Vadgama, Sunill Keshavji 24 Ashview Gardens Ashford, Hampshire TW15 3RD / GB | 03 /
Wilson, Mick 18 Northland Road Romsey, Hampshire SO51 5RW / GB | [2014/43] | Mandataire(s) | Wilding, Frances Ward Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [2014/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13164179.7 | 17.04.2013 | [2014/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2793401 | Date: | 22.10.2014 | Langue: | EN | [2014/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.2013 | Classification | IPC: | H04B1/38 | [2014/43] | CPC: |
H04B1/3838 (EP,US);
G08B21/182 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfolgung der Aussetzung elektromagnetischer Felder | [2014/43] | Anglais: | Tracking exposure to electromagnetic fields | [2017/31] | Français: | Suivi d'une exposition à des champs électromagnétiques | [2014/43] |
Précédent [2014/43] | Tracking exposure to electomagnetic fields | Procédure dexamen | 30.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/43] | 04.07.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.11.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/20] | 21.12.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/20] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.07.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2010203862 (FRIEDLANDER GIL [IL], et al) [X] 1-5,7-11,13 * abstract * * paragraph [0019] - paragraph [0040]; figure 1 * * paragraph [0046] - paragraph [0049]; figure 4 * [I] 6,12,14-16; | [X]WO2011159357 (SEARETE LLC [US], et al) [X] 1-16 * abstract * * page 2, line 31 - page 16, line 29; figures 1-4 ** page 24, line 24 - line 25; figure 14 *; | [X]EP2410661 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [X] 1-16 * paragraph [0025] - paragraph [0033]; figures 1-4 * * paragraph [0036] * |