EP2670206 - Procédé et système de partitionnement de ressources à base de contention dans un réseau sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/49] | Inventeur(s) | 01 /
Mukherjee, Biswaroop 4000 Innovation Drive Extension 12347 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 02 /
Anderson, Nicholas William 72 London Road Warmley, Bristol BS30 5JL / GB | 03 /
Gage, William Anthony 4000 Innovation Drive Extension: 12309 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 04 /
Novak, Robert 4000 Innovation Drive Extension: 13758 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 05 /
Vutukuri, Eswar 66 Crusader Road Hedge End, Hampshire SO30 0OE / GB | [2013/49] | Mandataire(s) | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Précédent [2016/37] | Moore, Barry, et al Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | ||
Précédent [2013/49] | Moore, Barry, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13167227.1 | 10.05.2013 | [2013/49] | Numéro de priorité, date | US201213470238 | 11.05.2012 Format original publié: US201213470238 | [2013/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2670206 | Date: | 04.12.2013 | Langue: | EN | [2013/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2670206 | Date: | 14.09.2016 | Langue: | EN | [2016/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2013 | Classification | IPC: | H04W74/08 | [2013/49] | CPC: |
H04W74/0833 (EP,CN,KR,US);
H04W72/23 (KR);
H04W72/53 (KR);
H04W74/006 (EP,KR,US);
H04W74/0866 (KR);
H04W74/0838 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Titre | Allemand: | Verfahren und System zum Partitionieren konfliktbasierter Ressourcen in einem drahtlosen Netzwerk | [2013/49] | Anglais: | Method and system for partitioning contention based resources in a wireless network | [2013/49] | Français: | Procédé et système de partitionnement de ressources à base de contention dans un réseau sans fil | [2013/49] | Procédure d'examen | 10.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/49] | 03.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.12.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 07.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.12.2015 | Opposition(s) | 15.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.05.2013 | AL | 14.09.2016 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | MK | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | RS | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | SM | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | IE | 10.05.2017 | LU | 10.05.2017 | MT | 10.05.2017 | CH | 31.05.2017 | LI | 31.05.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 14.09.2016 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/17] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/06] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 14.09.2016 |