EP2806280 - Détection des îlots électriques utilisant des mesures de longue portée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 02.10.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2015 | Retrait de la demande | publié le 04.11.2015 [2015/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Research Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | [2014/48] | Inventeur(s) | 01 /
Krata, Jaroslaw 14/20 Smugowa St 97-200 Tomaszów Mazowiecki Lódzkie / PL | 02 /
Balcerek, Przemyslaw 8 Galaktyczna St 30-389 Kraków Malopolskie / PL | 03 /
Nuqui, Reynaldo 245 Churchview Street Cary, NC 27513 / US | [2014/48] | Mandataire(s) | Postiglione, Ferruccio, et al Gregorj S.r.l. Intellectual Property Via L. Muratori, 13 b 20135 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2014/48] | Postiglione, Ferruccio, et al Gregorj S.r.l. Intellectual Property Via Muratori, 13 b 20135 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 13168510.9 | 21.05.2013 | [2014/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2806280 | Date: | 26.11.2014 | Langue: | EN | [2014/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.2013 | Classification | IPC: | G01R31/08, H02J3/38 | [2014/48] | CPC: |
H02J3/38 (EP);
H02J3/381 (EP);
H02J3/388 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] |
Précédent [2014/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Erkennung elektrischer Inseln unter Verwendung grossflächiger Messungen | [2014/48] | Anglais: | Detecting electrical islands using wide-area measurements | [2014/48] | Français: | Détection des îlots électriques utilisant des mesures de longue portée | [2014/48] | Procédure d'examen | supprimé | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.05.2015 | Requête en examen déposée [2015/27] | 30.09.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US7225087 (SICILIANO ROBERT [US], et al) [Y] 1-21 * paragraph [0044]; figure 1 * * paragraph [0047] * * paragraph [0051] *; | [Y] - A. ETXEGARAI, P. EGUIA, I. ZAMORA, "Analysis of Remote Islanding Detection Methods for Distributed Resources", INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'11), (20110413), XP002716559 [Y] 1-21 * page 4, paragraph A.1 * | [Y] - SCHWEITZER, WHITEHEAD, ZWEIGLE, RAVIKUMAR, "Synchrophasor based power system protection and control application", 2010 TEXAS A&M CONFERENCE FOR PROTECTIVE RELAY ENGINEERS, (20100329), XP002716560 [Y] 1-21 * page 4 - page 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CPRE.2010.5469481 |