12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
17.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.09.2018 [2018/38] |
20.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
13.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
06.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.08.2018 [2018/32] |
15.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.07.2018 [2018/29] |
08.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.07.2018 [2018/28] |
29.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.11.2017 [2017/44] |
08.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
11.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.09.2017 [2017/37] |
19.05.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.06.2017 [2017/25] |
28.04.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.05.2017 [2017/22] |
03.03.2017 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 05.04.2017 [2017/14] |
24.02.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.03.2017 [2017/13] |
10.02.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.03.2017 [2017/11] |
03.02.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.03.2017 [2017/10] |
27.01.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.03.2017 [2017/09] |
13.01.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.02.2017 [2017/07] |
23.12.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.01.2017 [2017/04] |
16.12.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
25.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.12.2016 [2016/52] |
18.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.12.2016 [2016/51] |
11.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.12.2016 [2016/50] |
04.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2016 [2016/49] |
14.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
30.09.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.11.2016 [2016/44] |
25.03.2016 |
Délivrance (prévue) |
publié le 27.04.2016 [2016/17] |
08.03.2016 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
08.03.2016 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
04.03.2016 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
25.11.2015 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
03.08.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.07.2015 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
26.03.2015 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
13.03.2015 |
Premier rapport d'examen |
|
11.07.2014 |
Requête en examen présentée |
publié le 13.08.2014 [2014/33] |
08.07.2014 |
Modification par le demandeur |
|
07.01.2014 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 08.01.2014 [2014/02] |