Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US9358950 | Dossier mondial | 07.06.2016 | B2 | US2014008479 | 09.01.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2012150904 | 04.07.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR101752234B | Dossier mondial | 29.06.2017 | B1 | KR20140005091 | 14.01.2014 | A | Numéro de priorité | Date | JP2012150904 | 04.07.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP5738808B | Dossier mondial | 24.06.2015 | B2 | JP2014012476 | 23.01.2014 | A | Numéro de priorité | Date | JP2012150904 | 04.07.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN103522979B | Dossier mondial | 24.10.2017 | B | CN103522979 | 22.01.2014 | A | Numéro de priorité | Date | JP2012150904 | 04.07.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2682314 | Dossier mondial | 27.04.2016 | B1 | EP2682314 | 08.01.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2012150904 | 04.07.2012 |