EP2682314 - Enrouleur de ceinture de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki Seisakusho 260 Toyota 3-chome Ohguchi-cho Niwa-gun Aichi 480-0134 / JP | [2014/02] | Inventeur(s) | 01 /
Yoshida, Takashi c/o KABUSHIKI KAISHA TOKAI-RIKA-DENKI-SEISAKUSHO 260, Toyota 3-chome, Ohguchi-cho, Niwa-gun Aichi-ken, Aichi 480-0134 / JP | 02 /
Sumiyashiki, Akira c/o KABUSHIKI KAISHA TOKAI-RIKA-DENKI-SEISAKUSHO 260, Toyota 3-chome, Ohguchi-cho, Niwa-gun Aichi-ken, Aichi 480-0134 / JP | [2014/02] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2014/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13174826.1 | 03.07.2013 | [2014/02] | Numéro de priorité, date | JP20120150904 | 04.07.2012 Format original publié: JP 2012150904 | [2014/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2682314 | Date: | 08.01.2014 | Langue: | EN | [2014/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2682314 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2013 | Classification | IPC: | B60R22/40 | [2014/02] | CPC: |
B60R22/40 (EP,KR,US);
B60R22/36 (KR,US);
B60R22/46 (KR);
B60R2011/0012 (KR);
B60R2011/0052 (KR);
B60R2022/402 (EP,KR,US);
B60Y2400/304 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Titre | Allemand: | Gurtaufnahmevorrichtung | [2014/02] | Anglais: | Webbing take-up device | [2014/02] | Français: | Enrouleur de ceinture de sécurité | [2014/02] | Procédure d'examen | 04.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/33] | 13.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.03.2015 | Opposition(s) | 30.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.07.2013 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BE | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | ES | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IS | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | NL | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | SM | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | IE | 03.07.2016 | LU | 03.07.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | CH | 31.07.2016 | LI | 31.07.2016 | MT | 31.07.2016 | PT | 29.08.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/32] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/25] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/44] | NL | 27.04.2016 | Citations: | Recherche | [AD]JPH10157569 (TOKAI RIKA CO LTD) [AD] 1-4* abstract *; | [X]US2009033084 (SORENSEN WADE J [US], et al) [X] 1-4 * paragraphs [0038] - [0040]; figures 1-9 * | Examen | GB2138139 | US2013048774 | par le demandeur | JPH10157569 |