Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10695149 | Dossier mondial | 30.06.2020 | B2 | US2015030993 | 29.01.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP13178279 | 26.07.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2829250 | Dossier mondial | 13.05.2020 | B1 | EP2829250 | 28.01.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP13178279 | 26.07.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2809470T | 04.03.2021 | T3 | Numéro de priorité | Date | EP13178279 | 26.07.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | HUE050729T | 28.01.2021 | T2 | Numéro de priorité | Date | EP13178279 | 26.07.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | PT2829250T | 20.08.2020 | T | Numéro de priorité | Date | EP13178279 | 26.07.2013 |