EP2829250 - Implant dentaire, butée, système d'implant et jeu d'implantation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.03.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.12.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIC Invent AG Birmannsgasse 3 4055 Basel / CH | [2015/05] | Inventeur(s) | 01 /
Von Malottki, Marcus, Dipl.-Wirt.-Ing. Bavierstraße 7 40699 Erkrath / DE | 02 /
Schilli, Wilfried, Prof. Dr. Horbener Straße 27 79100 Freiburg / DE | [2015/05] | Mandataire(s) | Kugler, Jörg Tergau & Walkenhorst Patentanwälte PartGmbB Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | [2020/20] |
Précédent [2015/05] | Kugler, Jörg Tergau & Walkenhorst Patentanwälte - Rechtsanwälte Eschersheimer Landstraße 105-107 60322 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13178279.9 | 26.07.2013 | [2015/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2829250 | Date: | 28.01.2015 | Langue: | DE | [2015/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2829250 | Date: | 13.05.2020 | Langue: | DE | [2020/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.2014 | Classification | IPC: | A61C8/00 | [2015/05] | CPC: |
A61C8/0066 (EP,US);
A61C8/0001 (EP,US);
A61C8/0022 (US);
A61C8/0068 (US);
A61C8/0069 (US);
A61C8/0071 (EP,US);
A61C8/008 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/36] |
Précédent [2015/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Dentalimplantat, Abutment, Implantatsystem und Implantationsset | [2015/05] | Anglais: | Dental implant, abutment, implant system and implantation set | [2015/05] | Français: | Implant dentaire, butée, système d'implant et jeu d'implantation | [2015/05] | Procédure d'examen | 24.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.07.2015 | Requête en examen déposée [2015/36] | 24.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.12.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 02.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.05.2019 | Opposition(s) | 16.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 13.05.2020 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | HR | 13.05.2020 | LT | 13.05.2020 | LV | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | MK | 13.05.2020 | MT | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | RS | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | SM | 13.05.2020 | IE | 26.07.2020 | LU | 26.07.2020 | BE | 31.07.2020 | BG | 13.08.2020 | NO | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | IS | 13.09.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | AL | 13.05.2020 | |
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 13.05.2020 | |
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
LT | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 13.05.2020 | |
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 13.09.2020 | Citations: | Recherche | [XI]CN201160908Y (WEIHAI WEIGAO BIO TECH CO LTD [CN]) [X] 1,8-10,12,14,15 * figure - * [I] 2; | [XI]US2009111072 (LOMBARDO ALAN [US], et al) [X] 1-3,7-10,12,14,15 * paragraphs [0055] - [0057] * * figures 4A, 4B, 5A, 5B, 8A, 8B * [I] 4-6,11,13; | [A]CN101732097 (WEIHAI WEIGAO BIOTECHNOLOGY CO)[A] 1,8,9; | [A]US2010248181 (KREMER EGBERT [DE], et al) [A] 1,3-6,9 * paragraph [0025] * * figures 7, 8 *; | [I]US2012077151 (NARY FILHO HUGO [BR], et al) [I] 1,2,8 * paragraphs [0037] , [0 43] , [0 44] * * figure 3 *; | [X]WO2012123654 (BIOTECH INTERNAT [FR], et al) [X] 1,8-10,14,15 * page 3, lines 4-25 * * page 7, lines 27-30 * * figures 1-3 *; | [A]US2012270180 (DAHLSTROEM MATTIAS [SE], et al) [A] 1,3-6,9-11 * paragraphs [0073] , [0 76] * * figures 1a, 1b, 2a, 3a * | Examen | EP2570097 | par le demandeur | WO2011089057 |