EP2661124 - Signalisation d'informations de statut des ressources entre des stations de base pour l'équilibrage de charge [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2013/45] | Inventeur(s) | 01 /
Ahluwalia, Jagdeep Singh c/o NEC Corporation 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo, 108-8001 / JP | [2014/42] |
Précédent [2013/45] | 01 /
Ahluwalia, Jagdeep Singh c/o NEC Corporation 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo, 108-8001 / JP | Mandataire(s) | Smith, Jeremy, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2015/15] |
Précédent [2013/45] | Smith, Jeremy, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13178830.9 | 03.02.2009 | [2013/45] | Numéro de priorité, date | GB20080002023 | 04.02.2008 Format original publié: GB 0802023 | [2013/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2661124 | Date: | 06.11.2013 | Langue: | EN | [2013/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2661124 | Date: | 08.04.2015 | Langue: | EN | [2015/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.08.2013 | Classification | IPC: | H04W36/22, H04W24/10, // H04W92/20 | [2014/31] | CPC: |
H04W36/22 (EP,KR,US);
H04W28/0942 (KR);
H04W28/0958 (KR);
H04W72/52 (US);
H04W24/10 (EP,US);
H04W92/20 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/45] | H04W36/22, // H04W92/20 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2013/45] | Titre | Allemand: | Signalisierung von Ressourcenstatusinformationen zwischen Basisstationen für Lastausgleich | [2013/45] | Anglais: | Signalling of Resource Status Information Between Base Stations for Load Balancing | [2013/45] | Français: | Signalisation d'informations de statut des ressources entre des stations de base pour l'équilibrage de charge | [2013/45] | Procédure d'examen | 06.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.05.2014 | Requête en examen déposée [2014/25] | 15.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2015 | Taxe de délivrance payée | 20.01.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.01.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP09709160.7 / EP2253164 | EP11195063.0 / EP2453703 | EP13152085.0 / EP2584836 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP15151692.9 / EP2903345 | EP16189350.8 / EP3133868 | EP18186190.7 / EP3416424 | Opposition(s) | 11.01.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.02.2009 | AT | 08.04.2015 | BE | 08.04.2015 | BG | 08.04.2015 | CY | 08.04.2015 | CZ | 08.04.2015 | DK | 08.04.2015 | EE | 08.04.2015 | FI | 08.04.2015 | HR | 08.04.2015 | LT | 08.04.2015 | LV | 08.04.2015 | MC | 08.04.2015 | MK | 08.04.2015 | PL | 08.04.2015 | RO | 08.04.2015 | SE | 08.04.2015 | SI | 08.04.2015 | SK | 08.04.2015 | NO | 08.07.2015 | GR | 09.07.2015 | IS | 08.08.2015 | PT | 10.08.2015 | [2018/38] |
Précédent [2018/31] | HU | 03.02.2009 | |
AT | 08.04.2015 | ||
BE | 08.04.2015 | ||
CY | 08.04.2015 | ||
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
MC | 08.04.2015 | ||
MK | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SE | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 03.02.2009 | |
AT | 08.04.2015 | ||
BE | 08.04.2015 | ||
CY | 08.04.2015 | ||
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
MC | 08.04.2015 | ||
MK | 08.04.2015 | ||
MT | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SE | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 08.04.2015 | |
BE | 08.04.2015 | ||
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
MC | 08.04.2015 | ||
MT | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SE | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/42] | AT | 08.04.2015 | |
BE | 08.04.2015 | ||
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
MC | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/37] | AT | 08.04.2015 | |
BE | 08.04.2015 | ||
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 08.04.2015 | |
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SI | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/10] | AT | 08.04.2015 | |
CZ | 08.04.2015 | ||
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
PL | 08.04.2015 | ||
RO | 08.04.2015 | ||
SK | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 08.04.2015 | |
DK | 08.04.2015 | ||
EE | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 08.04.2015 | |
DK | 08.04.2015 | ||
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 08.04.2015 | |
FI | 08.04.2015 | ||
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2015/50] | FI | 08.04.2015 | |
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
IS | 08.08.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | ||
Précédent [2015/49] | FI | 08.04.2015 | |
HR | 08.04.2015 | ||
LT | 08.04.2015 | ||
LV | 08.04.2015 | ||
NO | 08.07.2015 | ||
GR | 09.07.2015 | ||
PT | 10.08.2015 | Citations: | Recherche | [A] - ORANGE, "On Traffic Load Reporting in LTE", 3GPP DRAFT; R3-060426, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20060329), no. Sophia Antipolis, France; 20060403, XP050159354 [A] 1-6 * chapter 2 "Measurement reporting modes" * | [A] - NTT DOCOMO ET AL, "[Draft] Reply LS on Load balancing", 3GPP DRAFT; R1-080601_CLEAN, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20080119), vol. RAN WG1, no. Sevilla, Spain; 20080119, XP050109099 [A] 1-6 * the whole document * | [A] - ERICSSON, "Inter-eNB Measurement Exchange for Handovers in E-UTRAN", 3GPP DRAFT; R3-061502, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20061004), no. Seoul, Korea; 20061010, XP050160388 [A] 1-6 * the whole document * | [XP] - NEC, "Details on Load Balancing and ICIC Signaling Mechanism", 3GPP DRAFT; R3-080389 DETAILS ON LOAD BALANCING AND ICIC SIGNALING MECHANISM, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20080205), no. Sorrento, Italy; 20080211, XP050163594 [XP] 1-6 * the whole document * | [XP] - NEC, "Load Balancing Signalling and associated SON", 3GPP DRAFT; R2-081175, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20080205), no. Sorrento, Italy; 20080211, XP050138949 [XP] 1-6 * the whole document * | [XP] - NEC, "Details on Load Balancing and ICIC Signaling Mechanism", 3GPP DRAFT; R3-080388_DETAILS ON LOAD BALANCING AND ICIC SIGNALING MECHANISM, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20080205), no. Sorrento, Italy; 20080211, XP050163593 [XP] 1-6 * the whole document * |