EP2810642 - Structure éthosome modifiée par chitosan [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.12.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2017 | Demande réputée retirée | publié le 03.01.2018 [2018/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lee, Chin-Tung 1F., No.12, Ln. 33 Jian'an Street Xindian District New Taipei City 231 / TW | [2014/50] | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Po-Liang No.21, Aly. 23, Ln. 294, Sec. 4, Chenggong Rd. Neihu Dist. Taipei City 114 / TW | 02 /
Lee, Chin-Tung 1F., No.12, Ln 33, Jian'an St., Xindian Dist. New Taipei City 231 / TW | [N/P] |
Précédent [2014/50] | 01 /
Lee, Chin-Tung 1F., No.12, Ln. 33, Jian'an St., Xindian Dist. 231 New Taipei City / TW | ||
02 /
Chen, Po-Liang No.21, Aly. 23, Ln. 294, Sec. 4, Chenggong Rd. Neihu Dist. 114 Taipei City / TW | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Hamborner Straße 53 40472 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2014/50] | Viering, Jentschura & Partner Patent- und Rechtsanwälte Kennedydamm 55 / Roßstrasse 40476 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13179674.0 | 08.08.2013 | [2014/50] | Numéro de priorité, date | TW20130210593 | 05.06.2013 Format original publié: TW 102210593 | [2014/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2810642 | Date: | 10.12.2014 | Langue: | EN | [2014/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2014 | Classification | IPC: | A61K9/127, A61K36/185, A61K36/28, A61K36/33, A61K9/00 | [2014/50] | CPC: |
A61K9/1271 (EP);
A61K36/28 (EP);
A61K36/33 (EP);
A61K36/8945 (EP);
A61K9/0014 (EP)
| C-Set: |
A61K36/28, A61K2300/00 (EP);
A61K36/33, A61K2300/00 (EP);
A61K36/8945, A61K2300/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/28] |
Précédent [2014/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Chitosan-modifizierte Ethosomstruktur | [2014/50] | Anglais: | Chitosan-modified ethosome structure | [2014/50] | Français: | Structure éthosome modifiée par chitosan | [2014/50] | Procédure dexamen | 01.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/28] | 24.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.08.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/01] | 30.08.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/01] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2017 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0249501 (UNIV TEXAS [US]) [A] 1-11 * paragraph [0144]; claims 1,11,20,22 *; | [A]US2004057917 (WOLF PETER [AT], et al) [A] 1-11 * paragraph [0036] - paragraph [0048] *; | [A]WO2008065451 (MALVERN COSMECEUTICS LTD [GB], et al) [A] 1-11 * example 2 *; | [A]US2009196895 (GOLZ-BERNER KARIN [DE], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0016] - [0020]; claim - *; | [A]WO2011044523 (ATHERONOVA OPERATIONS INC [US], et al) [A] 1-11* paragraphs [0200] - [0201] * |