EP2703200 - SYSTÈME DE TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ ET SYSTEME LOGISTIQUE DE REFRIGERATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/10] | Système de transport réfrigéré et systeme logistique de refrigeration | ||
[2016/27] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.10.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Caddeo Perelli, Jean Gilbert via Chiuminatti, 14 14100 Asti / IT | [2014/10] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2014/10] | Mandataire(s) | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Via A. Canova, 2 20145 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2016/49] | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18 35122 Padova / IT | ||
Précédent [2014/10] | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18 35122 Padova / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 13180413.0 | 14.08.2013 | [2014/10] | Numéro de priorité, date | IT2012PD00254 | 31.08.2012 Format original publié: IT PD20120254 | [2014/10] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2703200 | Date: | 05.03.2014 | Langue: | EN | [2014/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2703200 | Date: | 07.12.2016 | Langue: | EN | [2016/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2013 | Classification | IPC: | B60H1/32, F25D11/00 | [2014/10] | CPC: |
B60H1/3226 (EP,US);
F25D11/003 (EP);
B60H1/3232 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/49] |
Précédent [2014/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KÜHLTRANSPORTSYSTEM UND KÜHLLOGISTIKSYSTEM | [2016/27] | Anglais: | Refrigerated transport system and refrigeration logistics system | [2014/10] | Français: | SYSTÈME DE TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ ET SYSTEME LOGISTIQUE DE REFRIGERATION | [2016/27] |
Précédent [2014/10] | Kühltransportsystem und Kühllogistiksystem | ||
Précédent [2014/10] | Système de transport réfrigéré et systeme logistique de refrigeration | Procédure d'examen | 05.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.09.2014 | Requête en examen déposée [2014/44] | 01.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.07.2016 | Opposition(s) | 08.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.08.2013 | AL | 07.12.2016 | AT | 07.12.2016 | BE | 07.12.2016 | CY | 07.12.2016 | CZ | 07.12.2016 | DK | 07.12.2016 | EE | 07.12.2016 | ES | 07.12.2016 | FI | 07.12.2016 | HR | 07.12.2016 | IT | 07.12.2016 | LT | 07.12.2016 | LV | 07.12.2016 | MC | 07.12.2016 | MK | 07.12.2016 | NL | 07.12.2016 | PL | 07.12.2016 | RO | 07.12.2016 | RS | 07.12.2016 | SE | 07.12.2016 | SI | 07.12.2016 | SK | 07.12.2016 | SM | 07.12.2016 | TR | 07.12.2016 | BG | 07.03.2017 | NO | 07.03.2017 | GR | 08.03.2017 | IS | 07.04.2017 | PT | 07.04.2017 | GB | 14.08.2017 | IE | 14.08.2017 | LU | 14.08.2017 | MT | 14.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
MK | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
TR | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
MK | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Précédent [2017/36] | BE | 07.12.2016 | |
CZ | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
Précédent [2017/31] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 07.12.2016 | Citations: | Recherche | [XI]US2004226309 (BROUSSARD KENNETH W [US]) [X] 1,6-10 * paragraph [0026] - paragraph [0044]; figures 1-10 * [I] 2-5,11-14; | [XI]WO8810222 (FURUNO ELECTRIC CO [JP], et al) [X] 1,8-11,13 * page 1 - page 28; figures 1-3 * [I] 2-7,12,14 | par le demandeur | EP2072299 |