EP2700733 - Superalliage revêtu résistant à l'oxydation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PRATT & WHITNEY CANADA CORP. 1000 Marie Victorin, (01BE5) Longueuil, Quebec J4G 1A1 / CA | [2014/09] | Inventeur(s) | 01 /
Larose, Joel 230 Guilbault Longueuil, Québec J4H 2T5 / CA | 02 /
Cetel, Alan D. 90 Fuller Drive West Hartford, CT Connecticut 06117 / US | 03 /
Litton, David A. 22 Hilltop Drive West Hartford, CT Connecticut 06107 / US | 04 /
Tryon, Brian S. 226 Edelen Avenue, No. 34 Los Gatos, CA California 95030 / US | [2014/09] | Mandataire(s) | Hall, Matthew Benjamin Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2017/15] |
Précédent [2014/09] | Hall, Matthew Benjamin Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13180984.0 | 20.08.2013 | [2014/09] | Numéro de priorité, date | US201261691223P | 20.08.2012 Format original publié: US 201261691223 P | US201261720155P | 30.10.2012 Format original publié: US 201261720155 P | US201361785596P | 14.03.2013 Format original publié: US 201361785596 P | US201313969689 | 19.08.2013 Format original publié: US201313969689 | [2014/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2700733 | Date: | 26.02.2014 | Langue: | EN | [2014/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2700733 | Date: | 12.04.2017 | Langue: | EN | [2017/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2013 | Classification | IPC: | C23C14/02, C23C14/16, C23C14/58, C22C19/05, C23C28/00 | [2014/09] | CPC: |
B32B15/01 (EP,US);
B32B15/04 (US);
B32B15/043 (US);
C22C19/03 (US);
C22C19/05 (US);
C22C19/051 (US);
C22C19/057 (EP,US);
C22C30/00 (US);
C22C5/04 (US);
C23C14/025 (EP,US);
C23C14/14 (US);
C23C14/16 (US);
C23C14/165 (EP,US);
C23C14/58 (EP,US);
C23C14/5806 (EP,US);
C23C28/022 (US);
C23C28/32 (EP,US);
C23C28/321 (EP,US);
C23C28/3215 (EP,US);
C23C28/3455 (EP,US);
C23C30/00 (US);
C23C30/005 (US);
F01D5/28 (US);
F01D5/288 (US);
Y10T428/12875 (US);
Y10T428/12931 (US);
Y10T428/12937 (US);
Y10T428/12944 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/15] |
Précédent [2014/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Oxidationsbeständige beschichtete Superlegierung | [2014/09] | Anglais: | Oxidation-resistant coated superalloy | [2014/09] | Français: | Superalliage revêtu résistant à l'oxydation | [2014/09] | Procédure d'examen | 26.08.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.08.2014 | Requête en examen déposée [2014/40] | 25.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.10.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 27.10.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.05.2016 | Opposition(s) | 15.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.08.2013 | AL | 12.04.2017 | AT | 12.04.2017 | CY | 12.04.2017 | CZ | 12.04.2017 | DK | 12.04.2017 | EE | 12.04.2017 | ES | 12.04.2017 | FI | 12.04.2017 | HR | 12.04.2017 | IT | 12.04.2017 | LT | 12.04.2017 | LV | 12.04.2017 | MC | 12.04.2017 | MK | 12.04.2017 | NL | 12.04.2017 | PL | 12.04.2017 | PT | 12.04.2017 | RO | 12.04.2017 | RS | 12.04.2017 | SE | 12.04.2017 | SI | 12.04.2017 | SK | 12.04.2017 | SM | 12.04.2017 | TR | 12.04.2017 | BG | 12.07.2017 | NO | 12.07.2017 | GR | 13.07.2017 | IS | 12.08.2017 | IE | 20.08.2017 | LU | 20.08.2017 | MT | 20.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/27] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
PT | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 12.04.2017 | |
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 12.04.2017 | Citations: | Recherche | [YA]US6190471 (DAROLIA RAMGOPAL [US], et al) [Y] 14 * column 5; figures 1-3; claims 1-7, 16, 17, 18 * [A] 1-13,15; | [A]US2003044634 (KELLY THOMAS JOSEPH [US], et al) [A] 1-15* claims 1-20 *; | [A]US2004096690 (KELLY THOMAS JOSEPH [US], et al) [A] 1-15 * claims 1-20 *; | [A]EP2333121 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-15 * claims 12-15 *; | [XAY]EP2377683 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-8,10,11,13 * column 4, paragraph 19 - column 6, paragraph 27; claims 1-2, 4-11, 13-14 * * column 3, paragraph 14 * [A] 9,12,15 [Y] 14 | par le demandeur | US6306524 | US6720088 | US6746782 | US6921586 | US2006093851 | US2008274928 | US2009075115 | US2009274928 | - "A New Type of Microstructural Instability in Superalloys-SRZ", W.S. WALSTON ET AL., Superalloys, THE MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY, (19960901), pages 9 - 18 | - "Relationships Between Microstructural Instabilities and Mechanical Behaviour in New Generation Nickel- Based Single Crystal Superalloys", O. LAVIGNE ET AL., Superalloys 2004, THE MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY, (20060101), pages 667 - 675 |