EP2708526 - Compositions tensioactives et leur utilisation pour des compositions aqueuses [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.01.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2014/12] | Inventeur(s) | 01 /
Graf, Irina V. Dow Global Technologies LLC Patent Department 2040 Dow Center Midland, Michigan 48674 / US | 02 /
Krasovskiy, Arkady L. 3902 Nottingham Terrace Midland, MI Michigan 48642 / US | [2014/12] | Mandataire(s) | Houghton, Mark Phillip, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2017/08] | Hoggins, Mark Andrew Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | ||
Précédent [2014/12] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13181063.2 | 20.08.2013 | [2014/12] | Numéro de priorité, date | US201261701840P | 17.09.2012 Format original publié: US 201261701840 P | [2014/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2708526 | Date: | 19.03.2014 | Langue: | EN | [2014/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2708526 | Date: | 22.02.2017 | Langue: | EN | [2017/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.12.2013 | Classification | IPC: | C07C43/11, C07C41/03, B01F17/00, C11D1/00, C11D1/72, C09D5/02 | [2014/12] | CPC: |
C07C43/11 (EP,US);
C07C41/03 (EP,US);
C09D5/027 (EP,US);
C09K23/018 (EP,US);
C09K23/42 (EP,US);
C11D1/721 (EP,US)
| C-Set: |
C07C41/03, C07C43/135 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/12] | Titre | Allemand: | Tensidzusammensetzungen und Verwendung für wässrige Zusammensetzungen | [2014/12] | Anglais: | Surfactant compositions and use for aqueous compositions | [2014/12] | Français: | Compositions tensioactives et leur utilisation pour des compositions aqueuses | [2014/12] | Procédure d'examen | 20.08.2013 | Requête en examen déposée [2014/12] | 27.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.2017 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.01.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.10.2014 | Opposition(s) | 23.11.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.08.2013 | AL | 22.02.2017 | AT | 22.02.2017 | CY | 22.02.2017 | CZ | 22.02.2017 | DK | 22.02.2017 | EE | 22.02.2017 | ES | 22.02.2017 | FI | 22.02.2017 | HR | 22.02.2017 | IT | 22.02.2017 | LT | 22.02.2017 | LV | 22.02.2017 | MC | 22.02.2017 | MK | 22.02.2017 | NL | 22.02.2017 | PL | 22.02.2017 | RO | 22.02.2017 | RS | 22.02.2017 | SE | 22.02.2017 | SI | 22.02.2017 | SK | 22.02.2017 | SM | 22.02.2017 | TR | 22.02.2017 | BG | 22.05.2017 | NO | 22.05.2017 | GR | 23.05.2017 | IS | 22.06.2017 | PT | 22.06.2017 | IE | 20.08.2017 | LU | 20.08.2017 | MT | 20.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
TR | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 22.02.2017 | |
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | Citations: | Recherche | [XI]US4241224 (LOGIN ROBERT B [US], et al) [X] 1,5 * examples 1,4; claim 1 * * column 1, line 41 - line 45 * * column 1, line 51 - column 2, line 52 * * column 4, line 19 - line 26 * * column 4, line 54 - column 5, line 12 * [I] 2-4; | [XDA]WO2008134389 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC [US], et al) [XD] 1,5 * paragraphs [0006] , [0008] , [0017] , [0021] , [0022] , [0023]; example 1; claims 1,4,9 *[A] 2-4 | par le demandeur | US4384056 | US4539361 | WO2008134389 | - T.G. FOX, BULL. AM. PHYSICS SOC., (1956), vol. 1, no. 3, page 123 | - J. BRANDRUP AND E.H. IMMERGUT, Polymer Handbook, INTERSCIENCE PUBLISHERS |