EP2685059 - Unité capable de juger la condition de réduction d'un agent de réduction utilisé dans un système de purification d'échappement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.07.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.08.2016 [2016/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi Saitama 362-8523 / JP | [2014/03] | Inventeur(s) | 01 /
Hirata, Kiminobu c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | 02 /
Masaki, Nobuhiko c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | 03 /
Yano, Masakazu c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | [2014/03] | Mandataire(s) | Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | [N/P] |
Précédent [2014/03] | Patentanwälte Vollmann & Hemmer Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13188168.2 | 03.10.2005 | [2014/03] | Numéro de priorité, date | JP20050071007 | 14.03.2005 Format original publié: JP 2005071007 | [2014/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2685059 | Date: | 15.01.2014 | Langue: | EN | [2014/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2685059 | Date: | 23.09.2015 | Langue: | EN | [2015/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2013 | Classification | IPC: | F01N3/18, B01D53/94, F01N3/04, F01N3/08 | [2014/03] | CPC: |
F01N11/00 (EP,US);
B01D53/9431 (EP,US);
B01D2251/20 (EP,US);
F01N2550/05 (EP,US);
F01N2610/02 (EP,US);
F01N2610/08 (EP,US);
F01N2900/0418 (EP,US);
F01N2900/08 (EP,US);
F01N2900/102 (EP,US);
F01N2900/1812 (EP,US);
F01N2900/1814 (EP,US);
F01N2900/1824 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, IT, NL, SE [2015/39] |
Précédent [2014/03] | DE, IT, NL, SE | Titre | Allemand: | Einheit zur Beurteilung des Zustands der Reduktionsmitteleinspritzung, die in einem Abgasreinigungssystem verwendet wird | [2014/03] | Anglais: | Unit capable of judging condition of reducing agent injection used in exhaust purification system | [2014/03] | Français: | Unité capable de juger la condition de réduction d'un agent de réduction utilisé dans un système de purification d'échappement | [2014/03] | Procédure d'examen | 03.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/15] | 06.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.02.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 13.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05788040.3 / EP1860294 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20050788040) est 24.01.2012 | Opposition(s) | 24.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2005054723 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-8 * abstract *; | [A]EP1149991 (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [A] 1-8 * paragraph [0029] - paragraph [0030]; figures 1,3 * |