EP2763386 - Procédé et système pour fournir des appels d'indication de priorité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2019 | Retrait de la demande | publié le 16.10.2019 [2019/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2014/32] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
Xing, Bo 5997 Roxie Terrace Fremont, CA California 94555 / US | 02 /
Wang, Yi-Pin Eric 1357 Grosventres Ct. Fremont, CA California 94539 / US | [2014/32] | Mandataire(s) | Brann AB P.O. Box 3690 Sveavägen 63 103 59 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2014/32] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13189082.4 | 17.10.2013 | [2014/32] | Numéro de priorité, date | US201213658744 | 23.10.2012 Format original publié: US201213658744 | [2014/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2763386 | Date: | 06.08.2014 | Langue: | EN | [2014/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2014 | Classification | IPC: | H04M3/436, H04M3/493 | [2014/32] | CPC: |
H04M3/436 (EP,US);
H04M3/4936 (EP,US);
H04M2203/2005 (EP,US);
H04M2203/2011 (EP,US);
H04M2203/4563 (EP,US);
H04M2203/556 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren und System zur Bereitstellung von prioritätsanzeigenden Anrufen | [2014/32] | Anglais: | Method and system to provide priority indicating calls | [2014/32] | Français: | Procédé et système pour fournir des appels d'indication de priorité | [2014/32] | Procédure d'examen | 17.01.2014 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 24.02.2014 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 10.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/09] | 16.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.05.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP0837611 (AT & T CORP [US]) [X] 1,2,8,9,11,12,23,24 * column 1, line 16 - line 47 * * column 4, line 13 - line 52 * * column 5, line 55 - column 12, line 14; figures 1,2,3,4a,4b,4c *[I] 3-7,10,13-22; | [E]EP2654279 (JAJAH LTD [IL]) [E] 1-24 * figures 1-3 * * paragraph [0001] - paragraph [0005] * * paragraphs [0012] , [0013] * * paragraph [0027] - paragraph [0031] * * paragraph [0042] - paragraph [0052] * |