EP2725430 - Appareil de formation d'images [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.02.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.01.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.08.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring, TX 77389 / US | [2021/14] |
Précédent [2019/49] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring Texas 77389 / US | ||
Précédent [2018/25] | Pour tous les Etats désignés HP Printing Korea Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | ||
Précédent [2017/12] | Pour tous les Etats désignés S-Printing Solution Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | ||
Précédent [2014/18] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Ju, Jeong Yong 933-1302, Byeokjeokgol-Taeyoung Apt. Yeongtong-Dong, Yeongtong-Gu, Gyeonggi-do Suwon-si / KR | 02 /
Lee, Jun Ho 702-702, Heungduckmaeul-Hyundai-Hillstate Apt., Yeongdeok-dong, Giheung-gu, Gyeonggi-do Suwon-si / KR | [2014/18] | Mandataire(s) | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [2021/14] |
Précédent [2014/18] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13189725.8 | 22.10.2013 | [2014/18] | Numéro de priorité, date | KR20120119350 | 25.10.2012 Format original publié: KR 20120119350 | [2014/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2725430 | Date: | 30.04.2014 | Langue: | EN | [2014/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2725430 | Date: | 21.03.2018 | Langue: | EN | [2018/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2725430 | Date: | 07.04.2021 | Langue: | EN | [2021/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2018 | Classification | IPC: | G03G21/16 | [2014/18] | CPC: |
G03G21/1647 (EP,US);
G03G15/14 (KR,RU);
G03G21/1623 (EP,US);
G03G21/168 (EP,US);
G03G2221/1654 (EP,US);
G03G2221/1684 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] |
Précédent [2014/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Bilderzeugungsvorrichtung | [2014/18] | Anglais: | Image forming apparatus | [2014/18] | Français: | Appareil de formation d'images | [2014/18] | Procédure d'examen | 22.10.2013 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/36] | 21.08.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 02.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.08.2020 | Opposition(s) | 10.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.10.2013 | AL | 07.04.2021 | AT | 07.04.2021 | CY | 07.04.2021 | CZ | 07.04.2021 | DK | 07.04.2021 | EE | 07.04.2021 | ES | 07.04.2021 | FI | 07.04.2021 | HR | 07.04.2021 | IT | 07.04.2021 | LT | 07.04.2021 | LV | 07.04.2021 | MC | 07.04.2021 | MK | 07.04.2021 | MT | 07.04.2021 | NL | 07.04.2021 | PL | 07.04.2021 | RO | 07.04.2021 | RS | 07.04.2021 | SE | 07.04.2021 | SI | 07.04.2021 | SK | 07.04.2021 | SM | 07.04.2021 | BG | 07.07.2021 | NO | 07.07.2021 | GR | 08.07.2021 | IS | 07.08.2021 | PT | 09.08.2021 | IE | 22.10.2021 | LU | 22.10.2021 | BE | 31.10.2021 | CH | 31.10.2021 | LI | 31.10.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 22.10.2013 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
MK | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 22.10.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 22.10.2013 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 22.10.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 22.10.2013 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 22.10.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 22.10.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
LU | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | Citations: | Recherche | [XI]EP1637937 (RICOH KK [JP]) [X] 1,3-6 * paragraph [0013] - paragraph [0096]; figures 1-16 * [I] 2; | [A]US2008260419 (SEIKE TOSHIHIKO [JP], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US2010003051 (SEKINE TAKUYA [JP], et al) [A] 1-8* the whole document *; | [XI]US2011097110 (TAKESHITA HAJIME [JP]) [X] 1,3-6 * paragraph [0021] - paragraph [0055]; figures 1-9 * [I] 2 |