Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9417599 | Dossier mondial | 16.08.2016 | B2 | US2016018781 | 21.01.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201314030772 | 18.09.2013 | KR20120119350 | 25.10.2012 | US201514869163 | 29.09.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2013335525B | Dossier mondial | 21.07.2016 | B2 | AU2013335525 | 19.03.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2013KR08022 | 05.09.2013 | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | BR112015006939 | 03.05.2022 | B1 | BR112015006939 | 26.09.2017 | A2 | Numéro de priorité | Date | WO2013KR08022 | 05.09.2013 | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | IN2863DELNP2015 | 11.09.2015 | A | Numéro de priorité | Date | WO2013KR08022 | 05.09.2013 | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | RU2611711 | 28.02.2017 | C2 | RU2015115707 | 20.11.2016 | A | Numéro de priorité | Date | WO2013KR08022 | 05.09.2013 | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2014065503 | Dossier mondial | 01.05.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US9182736 | Dossier mondial | 10.11.2015 | B2 | US2014186073 | 03.07.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR101941552B | Dossier mondial | 23.01.2019 | B1 | KR20140052783 | 07.05.2014 | A | Numéro de priorité | Date | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN103777504B | Dossier mondial | 06.07.2018 | B | CN103777504 | 07.05.2014 | A | Numéro de priorité | Date | KR20120119350 | 25.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2725430 | Dossier mondial | 07.04.2021 | B1 | EP2725430 | 21.03.2018 | A3 | EP2725430 | 30.04.2014 | A2 | Numéro de priorité | Date | KR20120119350 | 25.10.2012 |