EP2730478 - Véhicule ferroviaire doté d'une plate-forme de levage dans la zone de montée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.07.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2018 | Demande réputée retirée | publié le 29.08.2018 [2018/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Précédent [2014/21] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Henn, Andreas Dülsweg 2 40667 Krefeld / DE | 02 /
Häußler, Andreas Mercatorweg 1 42659 Solingen / DE | 03 /
Krüger, Axel Hardenbergstr. 99 47799 Krefeld / DE | [2014/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13190180.3 | 25.10.2013 | [2014/20] | Numéro de priorité, date | DE201210220274 | 07.11.2012 Format original publié: DE102012220274 | [2014/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2730478 | Date: | 14.05.2014 | Langue: | DE | [2014/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2730478 | Date: | 06.09.2017 | Langue: | DE | [2017/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.2017 | Classification | IPC: | B61D23/02 | [2014/20] | CPC: |
A61G3/062 (EP);
A61G3/068 (EP);
B61D23/025 (EP);
A61G2220/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Schienenfahrzeug mit einer Hubliftplattform im Einstiegsbereich | [2014/20] | Anglais: | Railway vehicle with a raising platform in the boarding area | [2014/20] | Français: | Véhicule ferroviaire doté d'une plate-forme de levage dans la zone de montée | [2014/20] | Procédure dexamen | 25.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/20] | 07.03.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/35] | 12.04.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]DE102009035318 (WAGNER REINER [DE]) [X] 1-4,9 * paragraphs [0024] , [0025] , [0028]; figure - * [I] 5-8,10-14; | [ID]DE19914965 (ALSTOM LHB GMBH [DE]) [ID] 1-15 * column 3, lines 9-10; figure - *; | [I]EP2103498 (ALSTOM TRANSPORT SA [FR]) [I] 1-15 * paragraphs [0014] , [0015] , [0018]; figure - *; | [I]DE202012000642U (POLICSKE STROJIRNY A S [CZ]) [I] 1-3,7-10,14 * the whole document *; | [XI]EP0444386 (CASARALTA SPA [IT]) [X] 1,8,11 * figures 1,5,7,8 * [I] 2,3,7,9,10,12-14; | [XI]CH693376 (MARKUS VON ROTZ [CH]) [X] 1,8 * column 5, lines 40-43; figure - * [I] 2,3,7,9-14; | [I]US5230288 (BICKEL HANS [CH]) [I] 1-14 * the whole document *; | [A]CH421723 (INVENTIO AG [CH]) [A] 15 * figures 4-6 * | par le demandeur | DE19914965 |