EP2727476 - Procédé pour le traitement des matériaux végétals broyés ayant des parties liquides et solides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Noform S.r.l. Via delle Industrie II°, 43 30020 Meolo (VE) / IT | [2014/19] | Inventeur(s) | 01 /
Crosato, Remo c/o NOFORM s.r.l. Via delle Industrie II 43 30020 Meolo (VE) / IT | [2014/19] | Mandataire(s) | Citron, Massimiliano Via Primo Maggio, 6 31020 San Fior (TV) / IT | [2014/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13191000.2 | 31.10.2013 | [2014/19] | Numéro de priorité, date | IT2012TV00206 | 02.11.2012 Format original publié: IT TV20120206 | [2014/19] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2727476 | Date: | 07.05.2014 | Langue: | EN | [2014/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2727476 | Date: | 21.10.2020 | Langue: | EN | [2020/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2014 | Classification | IPC: | A23N1/02, C12G1/00, C12G1/02 | [2014/19] | CPC: |
C12G1/02 (EP,US);
A23N1/02 (EP,US);
B30B9/22 (EP);
C12G1/005 (EP,US);
C12G1/0206 (EP,US);
C12G1/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/43] |
Précédent [2014/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Verarbeitung von zerkleinertem pflanzlichem Material mit flüssigen und festen Bestandteilen | [2014/19] | Anglais: | Method of processing a crushed vegetable material having a liquid and solid part | [2014/19] | Français: | Procédé pour le traitement des matériaux végétals broyés ayant des parties liquides et solides | [2014/19] | Procédure d'examen | 07.11.2014 | Requête en examen déposée [2014/51] | 08.01.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 28.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.08.2018 | Opposition(s) | 22.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/39] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 19.03.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.03.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 31.03.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2015 | 03   M06   Taxe payée le   17.03.2016 | 31.10.2017 | 05   M06   Taxe payée le   13.04.2018 | 31.10.2018 | 06   M06   Taxe payée le   16.04.2019 | 31.10.2019 | 07   M06   Taxe payée le   18.02.2020 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.10.2013 | AL | 21.10.2020 | AT | 21.10.2020 | CY | 21.10.2020 | CZ | 21.10.2020 | DK | 21.10.2020 | EE | 21.10.2020 | ES | 21.10.2020 | FI | 21.10.2020 | GR | 21.10.2020 | HR | 21.10.2020 | LT | 21.10.2020 | LV | 21.10.2020 | MC | 21.10.2020 | MK | 21.10.2020 | MT | 21.10.2020 | NL | 21.10.2020 | PL | 21.10.2020 | RO | 21.10.2020 | RS | 21.10.2020 | SE | 21.10.2020 | SI | 21.10.2020 | SK | 21.10.2020 | SM | 21.10.2020 | TR | 21.10.2020 | BE | 31.10.2020 | CH | 31.10.2020 | IE | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | LU | 31.10.2020 | BG | 21.01.2021 | GB | 21.01.2021 | NO | 21.01.2021 | IS | 21.02.2021 | PT | 22.02.2021 | DE | 01.05.2021 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 31.10.2013 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CY | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
MK | 21.10.2020 | ||
MT | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
TR | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 31.10.2013 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CY | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
MT | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
TR | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
TR | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
GB | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
IE | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/31] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
LU | 31.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 21.10.2020 | |
FI | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 21.10.2020 | |
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 21.10.2020 | |
NL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 21.10.2020 | |
NL | 21.10.2020 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 21.10.2020 | Citations: | Recherche | [X]US3741770 (VAN OLPHEN G) [X] 1,6-8 * column 3, line 74 - column 4, line 37; figure 1 * * column 2, line 53 - line 68 *; | [X]DE3021083 (GEFI GMBH [DE]) [X] 1,9 * figure 1; claims 1,6 *; | [A]EP0438111 (OMC OFF MECC COLLAREDA SRL [IT], et al) [A] 1,10 * column 3, line 32 - line 57 *; | [X]EP0530820 (RIEGER BEHAELTERBAU GMBH [DE]) [X] 1,8,9 * column 3, line 43 - column 4, line 2; figures 1,2; claims 1,2 *; | [X]FR2826665 (BRUNET [FR]) [X] 1,5,8-10 * page 3, line 3 - line 20; figure 1; claims 1,8 * * page 4, line 3 - line 16 * * page 4, line 30 - page 6, line 23 *; | [A]DE102005037005 (MOHR KURT [DE]) [A] 1,10 * paragraph [0012] - paragraph [0018] ** paragraph [0041] - paragraph [0043]; figure - *; | [XA]EP1964914 (CMB DI CASSI ANGELO & C S N C [IT]) [X] 1,8,9 * paragraph [0034] - paragraph [0046]; figure - * [A] 10 | par le demandeur | EP2342071 |