EP2871422 - Distributeur hydraulique pour un système de chauffage et/ou de refroidissement hydraulique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 26.06.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7-11 8850 Bjerringbro / DK | [2015/20] | Inventeur(s) | 01 /
Sørensen, Søren, Emil Øksendalvej 21 8860 Ulstrup / DK | [2015/20] | Mandataire(s) | Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | [N/P] |
Précédent [2020/31] | Patentanwälte Vollmann Hemmer Lindfeld Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | ||
Précédent [2015/20] | Patentanwälte Vollmann & Hemmer Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13192032.4 | 07.11.2013 | [2015/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2871422 | Date: | 13.05.2015 | Langue: | DE | [2015/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2871422 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | DE | [2016/50] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2871422 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | DE | [2020/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2014 | Classification | IPC: | F24H1/12, F24D3/10, F24D3/12, F24D3/14, F24D19/10 | [2016/16] | CPC: |
F24D3/1075 (EP,US);
F24D3/1066 (US);
F24D19/1021 (EP,US);
F24D3/1091 (US);
F24D3/125 (US);
F24D3/146 (US);
|
Précédent IPC [2015/20] | F24D3/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] |
Précédent [2015/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Hydraulischer Verteiler für ein hydraulisches Heizungs- und/oder Kühlsystem | [2015/20] | Anglais: | Hydraulic distributor for a hydraulic heating and/or cooling system | [2015/20] | Français: | Distributeur hydraulique pour un système de chauffage et/ou de refroidissement hydraulique | [2015/20] | Procédure d'examen | 10.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.11.2015 | Requête en examen déposée [2015/51] | 02.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 02.09.2016 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.10.2016 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 07.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.05.2016 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
14.09.2017
21.09.2017
ADMISSIBLE KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal / DE Mandataire de l'opposant Frick, Robert Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2017/43] | 19.10.2017 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 26.02.2018 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 27.06.2019 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 27.06.2019 | Date des procédures orales | 15.11.2019 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 15.11.2019 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 10.03.2020 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 18.06.2020 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.11.2013 | AL | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | IT | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | MT | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | NO | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | IE | 07.11.2017 | LU | 07.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | AT | 07.11.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 07.11.2013 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
TR | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
AT | 07.11.2018 | ||
Précédent [2020/11] | HU | 07.11.2013 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
AT | 07.11.2018 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 07.11.2013 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 07.11.2013 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 07.11.2013 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/50] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/45] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 07.11.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 07.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/33] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/42] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/36] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Citations: | Recherche | [XYI]DE9411684U (ELCO KLOECKNER HEIZTECH GMBH [DE]) [X] 1,2,13,14 * page 15, line 5 - page 22, line 23; figures 1,2 * [Y] 3-12 [I] 15; | [Y]US6345770 (SIMENSEN THOMAS O [US]) [Y] 3-12 * column 3, line 12 - column 3, line 52; figures 1,2 *; | [Y]DE102006010562 (WILO AG [DE]) [Y] 7-10* paragraph [0022] - paragraph [0029]; figure 1 *; | [Y]WO2009020330 (GWAK DONG-YEN [KR]) [Y] 5,7,8,11 * paragraph [0008] - paragraph [0012]; figures 1,2 * | Opposition | WO8900633 | DE3809412 | DE9218738U | FR2712073 | WO9609577 | DE10106531 | DE10244256 | DE202005014995U | US7191789 | US8251021 | FR2712073 | - KSB, "BOA-Systronic", Betriebsanleitung 7540.8/8, (20080725), XP055420725 |