EP2733473 - Systèmes et procédés de détection physiologique à base de cellules de charge de lit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.03.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hill-Rom Services, Inc. 1069 State Route 46 East Batesville, IN 47006-9167 / US | [2014/21] | Inventeur(s) | 01 /
Vanderpohl, Irvin John III 938 W County Road 250 S Greensburg, IN Indiana 47240 / US | [2014/21] | Mandataire(s) | Findlay, Alice Rosemary Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2018/17] |
Précédent [2014/21] | Findlay, Alice Rosemary Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13192273.4 | 11.11.2013 | [2014/21] | Numéro de priorité, date | US201261726725P | 15.11.2012 Format original publié: US 201261726725 P | [2014/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2733473 | Date: | 21.05.2014 | Langue: | EN | [2014/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2733473 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.2014 | Classification | IPC: | G01G19/44, A61B5/0205, A61B5/029, A61B5/11 | [2014/21] | CPC: |
A61B5/024 (EP,US);
A61B5/0205 (EP,US);
A61B5/02405 (EP,US);
A61B5/0816 (EP,US);
A61B5/1102 (EP,US);
A61B5/113 (EP,US);
A61B5/6891 (EP,US);
G01G19/445 (EP,US);
G16H40/63 (EP);
G16H50/30 (EP);
A61B2562/0252 (EP,US);
A61B5/02 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/17] |
Précédent [2014/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Bettlastzellbasierte physiologische Messsysteme und Verfahren | [2014/21] | Anglais: | Bed load cell based physiological sensing systems and methods | [2014/21] | Français: | Systèmes et procédés de détection physiologique à base de cellules de charge de lit | [2014/21] | Procédure d'examen | 21.11.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.11.2014 | Requête en examen déposée [2015/01] | 09.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.11.2017 | Opposition(s) | 28.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.11.2013 | AL | 25.04.2018 | AT | 25.04.2018 | CY | 25.04.2018 | CZ | 25.04.2018 | DK | 25.04.2018 | EE | 25.04.2018 | ES | 25.04.2018 | FI | 25.04.2018 | HR | 25.04.2018 | IT | 25.04.2018 | LT | 25.04.2018 | LV | 25.04.2018 | MC | 25.04.2018 | MK | 25.04.2018 | NL | 25.04.2018 | PL | 25.04.2018 | RO | 25.04.2018 | RS | 25.04.2018 | SE | 25.04.2018 | SI | 25.04.2018 | SK | 25.04.2018 | SM | 25.04.2018 | TR | 25.04.2018 | BG | 25.07.2018 | NO | 25.07.2018 | GR | 26.07.2018 | IS | 25.08.2018 | PT | 27.08.2018 | IE | 11.11.2018 | LU | 11.11.2018 | MT | 11.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 11.11.2013 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CY | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MK | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
MT | 11.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 11.11.2013 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
MT | 11.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
MT | 11.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
MT | 11.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
IE | 11.11.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/34] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
LU | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
IT | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 25.04.2018 | |
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 25.04.2018 | |
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 25.04.2018 | Citations: | Recherche | [XI]WO9406348 (INCREA OY [FI], et al) [X] 1,6-9 * abstract * * page 5, paragraph 2nd * [I] 2-5,10-14; | [A]US2005027416 (BASIR OTMAN ADAM [CA], et al) [A] 12 * abstract ** paragraph [0012] *; | [X]US2008005838 (WAN FONG DAVID K S [CA], et al) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0006] - [0008] *; | [X]EP2148179 (TANITA SEISAKUSHO KK [JP]) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0022] , [0038] *; | [X]EP2520912 (KURATA TADAO [JP], et al) [X] 1 * abstract * * paragraph [0085] * | par le demandeur | US6047424 | US7176391 | US7253366 | US7296312 | US2007266499 | US7335839 | US7437787 |