EP2730403 - FILMS IMPRIMÉS POUR EMBALLAGE ET EMBALLAGES OBTENUS À PARTIR DE CEUX-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/20] | Films imprimés pour emballage et emballages obtenus à partir de ceux-ci | ||
[2020/36] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.08.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2021 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2021 [2021/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cryovac, LLC 2415 Cascade Pointe Boulevard Charlotte, NC 28208 / US | [2019/21] |
Précédent [2014/20] | Pour tous les Etats désignés Cryovac, Inc. 100 Rogers Bridge Road, Building A Duncan, SC 29334-0464 / US | Inventeur(s) | 01 /
PEREGO, Vittorio Via Bettolo 11 I-21052 Busto Arsizio (VA) / IT | 02 /
CANTONI, Roberto Via Cassanese 194 I-20090 Segrate (MI) / IT | 03 /
LUCAS, Patrick 42 Rue du 14 Juillet 28000 Chartres / FR | [N/P] |
Précédent [2014/20] | 01 /
Perego, Vittorio Via Bettolo 11 I-21052 Busto Arsizio (VA) / IT | ||
02 /
Cantoni, Roberto Via Cassanese 194 I-20090 Segrate (MI) / IT | |||
03 /
Lucas, Patrick 42 Rue du 14 Juillet 28000 Chartres / FR | Mandataire(s) | PGA S.p.A. Via Mascheroni, 31 20145 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2014/20] | Fraire, Cristina Ponzellini, Gioia e Associati S.r.l. Via Mascheroni, 31 20145 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 13192574.5 | 12.11.2013 | [2014/20] | Numéro de priorité, date | EP20120192283 | 12.11.2012 Format original publié: EP 12192283 | [2014/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2730403 | Date: | 14.05.2014 | Langue: | EN | [2014/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2014 | Classification | IPC: | B32B7/04, B32B7/12, B32B25/00, B32B27/00, B32B27/06, B32B27/08, B32B27/16, B32B27/18, B32B27/24, B32B27/32, B32B27/30, C09D127/00, B41M7/00 | [2014/20] | CPC: |
B32B27/32 (EP);
B32B27/08 (EP);
B32B27/306 (EP);
B32B27/308 (EP);
B32B27/34 (EP);
B32B27/36 (EP);
B32B7/12 (EP);
B41M7/0036 (EP);
B32B2255/10 (EP);
B32B2255/26 (EP);
B32B2307/702 (EP);
B32B2307/724 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEDRUCKTE FOLIE ZUR VERPACKUNG UND DARAUS ERHALTENE VERPACKUNGEN | [2020/36] | Anglais: | PRINTED FILMS FOR PACKAGING AND PACKAGES OBTAINED THEREFROM | [2020/36] | Français: | FILMS IMPRIMÉS POUR EMBALLAGE ET EMBALLAGES OBTENUS À PARTIR DE CEUX-CI | [2020/36] |
Précédent [2014/20] | Bedruckte Folie zur Verpackung und daraus erhaltene Verpackungen | ||
Précédent [2014/20] | Printed films for packaging and packages obtained therefrom. | ||
Précédent [2014/20] | Films imprimés pour emballage et emballages obtenus à partir de ceux-ci | Procédure dexamen | 05.11.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.11.2014 | Requête en examen déposée [2014/51] | 15.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.02.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/23] | 22.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/23] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.11.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2020 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2008128861 (CRYOVAC INC, et al) [X] 1,6,8-10,13,16-20 * abstract * * claims 1, 7, 8, 10 ; claim 9 - ester surfactants * * page 4 line 8 - page 8 line 25 - "water" * * paragraph 38 - "dispersion" * * paragraph [0041] - paragraph [0050] *; | [X]US6528127 (EDLEIN MARC A [US], et al) [X] 1,6,8-10,13,16-20 * abstract * * claims 1,2 * * claim 4 - "water" solvent * * column 6, line 38 - column 7, line 40 * * column 10, line 45 - column 12, line 49 - esters would have dispersing effect *; | [A]EP1698480 (CRYOVAC INC [US]) [A] 1-20 * page 4, line 22 - line 23 * * abstract * * page 17 line 56 - "latex emulsion coating" * * page 11 line 34 - "water as diluent" * * page 8, line 12 * * page 5, line 48 - page 11, line 39 * * claims 1,3,4,6,18 * * page 14, line 10 - line 54 *; | [A]EP1384577 (CRYOVAC INC [US]) [A] 1-20 * abstract * * claims 1-28 * * paragraph [0025] - paragraph [0140] *; | [A]US7608312 (EDLEIN MARC A [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * claims 1-77 *; | [A]US2002197425 (WOLF JOHN R [US], et al) [A] 1-20 * abstract * * claims 1-44 *; | [A]US2009123611 (BEKELE SOLOMON [US]) [A] 1-20 * abstract * * claims 1-20 * * paragraph [0042] - paragraph [0081] *; | [A]US6051305 (HSU CHIEN-LU [US]) [A] 1-20 * abstract * * claims 1-20 * | par le demandeur | EP0690012 | WO2006087125 | EP0755875 | US7673564 | EP1698480 | WO2008128861 | US6528127 | US6764729 | US6790468 | US5407708 | WO2005021638 | WO2009055275 | EP2064056 | US4278738 | EP2055651 | - "Radiation-curable inks and varnish systems", The Printing Ink Manual, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, (1993), pages 636 - 77 |