EP2757639 - Connecteur électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.2018 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ITT Manufacturing Enterprises LLC 1105 North Market Street Wilmington, DE 19801 / US | [2014/30] | Inventeur(s) | 01 /
Jordan, Peter c/o ITT Industries Limited Jays Close Viables Estate Basingstoke, Hampshire RG22 4BA / GB | [2014/30] | Mandataire(s) | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [2017/14] |
Précédent [2014/30] | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13195644.3 | 04.12.2013 | [2014/30] | Numéro de priorité, date | GB20130000845 | 17.01.2013 Format original publié: GB 201300845 | [2014/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2757639 | Date: | 23.07.2014 | Langue: | EN | [2014/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2757639 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | EN | [2017/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2014 | Classification | IPC: | H01R13/627, H01R13/514, // H01R13/645 | [2016/43] | CPC: |
H01R13/6277 (EP,US);
H01R13/5841 (GB);
H01R13/514 (US);
H01R13/631 (GB);
H01R13/6456 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/30] | H01R13/627, // H01R13/645 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] |
Précédent [2014/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Elektrischer Steckverbinder | [2014/30] | Anglais: | Electrical connector | [2014/30] | Français: | Connecteur électrique | [2014/30] | Procédure d'examen | 22.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/04] | 06.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 05.05.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.07.2015 | Opposition(s) | 08.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.12.2013 | AL | 05.04.2017 | AT | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | HR | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | LT | 05.04.2017 | LV | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | MK | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | RS | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | SM | 05.04.2017 | TR | 05.04.2017 | BG | 05.07.2017 | NO | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IS | 05.08.2017 | IE | 04.12.2017 | LU | 04.12.2017 | MT | 04.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 04.12.2013 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 04.12.2013 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 04.12.2013 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 04.12.2013 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 04.12.2013 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 04.12.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
LU | 04.12.2017 | ||
MT | 04.12.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Citations: | Recherche | [XA]US1583087 (MORSE FREDERICK H) [X] 7 * abstract * [A] 1-6,8-13; | [A]US2677811 (ANDERSON JOHN W, et al) [A] 1-13* the whole document *; | [XDY]US2761111 (KLOSTERMANN CURT W) [XD] 1-6,8-13 * the whole document * [Y] 7; | [YA]US2006046578 (KARADIMAS MARGARET [US], et al) [Y] 7 * paragraph [[0004]] - paragraph [[0006]] * * paragraph [[0024]] - paragraph [[0038]]; figures 1-5 * [A] 1-6,8-13; | [XYI]EP2362492 (ITT MFG ENTERPRISES INC [US]) [X] 1-6,8,11-13 * the whole document * [Y] 7 [I] 9,10 |