01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
23.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.08.2021 [2021/34] |
09.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.08.2021 [2021/32] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
13.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.12.2020 [2020/51] |
09.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.11.2020 [2020/46] |
21.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.09.2020 [2020/39] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
10.07.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
15.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2020 [2020/24] |
24.04.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.05.2020 [2020/22] |
20.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.04.2020 [2020/17] |
28.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2020 [2020/09] |
10.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.02.2020 [2020/07] |
05.12.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.01.2020 [2020/01] |
22.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.12.2019 [2019/52] |
15.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
08.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.12.2019 [2019/50] |
01.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.11.2019 [2019/47] |
24.05.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
22.05.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
22.05.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
21.05.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
12.03.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
25.01.2019 |
Changement - classification |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
25.01.2019 |
Changement - classification |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
02.01.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.01.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.01.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.01.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.12.2015 |
Changement - Etats désignés |
publié le 20.01.2016 [2016/03] |
18.12.2015 |
Changement - requête en examen |
publié le 20.01.2016 [2016/03] |
24.11.2015 |
Modification par le demandeur |
|
09.06.2015 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 10.06.2015 [2015/24] |
08.05.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 10.06.2015 [2015/24] |