Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
03.11.2017 | Demande réputée retirée | publié le 06.12.2017 [2017/49] |
26.07.2017 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
04.02.2017 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
14.12.2015 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
05.06.2015 | Changement - Etats désignés | publié le 08.07.2015 [2015/28] |
05.06.2015 | Changement - requête en examen | publié le 08.07.2015 [2015/28] |
02.06.2015 | Modification par le demandeur | |
31.10.2014 | Publication du rapport de recherche | publié le 03.12.2014 [2014/49] |
31.10.2014 | Changement - classification | publié le 03.12.2014 [2014/49] |
31.10.2014 | Changement - classification | publié le 03.12.2014 [2014/49] |
21.10.2014 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 22.10.2014 [2014/43] |
19.09.2014 | Requête en examen présentée | publié le 22.10.2014 [2014/43] |