EP2743420 - Panneau d'isolation phonique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.08.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2016 | Demande réputée retirée | publié le 07.09.2016 [2016/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Saint-Gobain Placo SAS 34 Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes / FR | [2014/25] | Inventeur(s) | 01 /
Hotchin, Glen 29 Flint Lane Barrow upon Soar, Loughborough LE12 8GS / GB | 02 /
Jones, Nicholas 14 Mere Road Waltham on the Wolds Melton Mowbray, Leicestershire LE14 4AL / GB | [2014/25] | Mandataire(s) | Pugsley, Victoria Antonietta Chapman IP Kings Park House 22 Kings Park Road Southampton SO15 2AT / GB | [N/P] |
Précédent [2014/25] | Pugsley, Victoria Antonietta Chapman Molony 18 Staple Gardens Winchester SO23 8SR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13290133.1 | 11.06.2013 | [2014/25] | Numéro de priorité, date | EP20120290435 | 12.12.2012 Format original publié: EP 12290435 | [2014/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2743420 | Date: | 18.06.2014 | Langue: | EN | [2014/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.2013 | Classification | IPC: | E04B1/86, E04C2/04, E04C2/26, B32B5/02, B32B13/12, B32B13/14 | [2014/25] | CPC: |
B32B13/12 (EP,US);
E04B1/8409 (US);
B32B13/14 (EP,US);
B32B27/20 (EP,US);
B32B27/304 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
E04B1/86 (EP,US);
E04B2/7409 (EP,US);
E04B2/7457 (EP,US);
E04C2/26 (EP,US);
E04C2/46 (US);
E04C2/52 (US);
B32B2260/046 (US);
B32B2262/101 (EP,US);
B32B2307/102 (EP,US);
B32B2307/51 (EP,US);
B32B2607/00 (EP,US);
E04B2001/8461 (EP,US);
E04B2103/04 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Lärmschutzplatte | [2014/25] | Anglais: | Soundproofing panel | [2014/25] | Français: | Panneau d'isolation phonique | [2014/25] | Procédure dexamen | 17.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/05] | 14.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/36] | 14.04.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/36] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.09.2015 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 14.04.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.04.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 07.05.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US3350257 (HOURIGAN DANIEL P, et al) [X] 14 * column 1, line 66 - column 2, line 64; figure 1 * [A] 1-4,6-13; | [XA]GB1489825 (PROCTOR & CO A) [X] 14 * page 1, line 37 - page 2, line 22; figure 1 *[A] 1-4,6-13; | [XA]EP1251215 (G P GYPSUM CORP [US]) [X] 14 * paragraph [0023] - paragraph [0066]; figures 1-3 * [A] 1-4,6-13; | [XI] - CSTB [FR], "Document Technique d'Application : KNAUF BA25-BA18", (20100728), URL: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ090884_V1.pdf, (20131029), XP055085877 [X] 1,2,4,6,9,11,12,14 * pages 4,5, paragraph 4.5; tables 4,5 * * page 8, paragraph 10.4 * [I] 3,7,8,10,13 | par le demandeur | WO2008124672 |