EP2767792 - Échangeur de chaleur et son procédé de réalisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.12.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.12.2015 | Demande réputée retirée | publié le 20.01.2016 [2016/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés S.C. Kober Srl Strada Uzinei, nr. 2 Comuna Dumbrava Rosie 617410 Jud. Neamt / RO | [2014/34] | Inventeur(s) | 01 /
Kober, Aurel Str. Argesului nr. 9 Jud. 610053 Neamt / RO | [2014/34] | Mandataire(s) | Turcanu, Constantin Inventa - Patent and Trademark Agency 7 Corneliu Coposu Blvd. Bl. 104, 1st fl., App. 31 Bucharest 030606 / RO | [N/P] |
Précédent [2014/34] | Turcanu, Constantin Inventa - Patent and Trademark Agency 7 Corneliu Coposu Blvd. Bl. 104, 1st fl., App. 31 Bucharest 030606 / RO | Numéro de la demande, date de dépôt | 13464010.1 | 19.08.2013 | [2014/34] | Numéro de priorité, date | RO20130000152 | 14.02.2013 Format original publié: RO 201300152 | [2014/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2767792 | Date: | 20.08.2014 | Langue: | EN | [2014/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2767792 | Date: | 21.01.2015 | Langue: | EN | [2015/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.01.2015 | Classification | IPC: | F28F9/18, B23K3/06, F24H1/14, F28F21/06, F28F21/08, F28D7/16, F28F1/32, // B23K1/00, B23K1/008 | [2015/04] | CPC: |
F28D7/1684 (EP);
B23K1/0012 (EP);
B23K1/008 (EP);
F28D7/16 (EP);
F28F1/325 (EP);
F28F21/06 (EP);
|
Précédent IPC [2014/34] | F28F9/18, B23K3/06, F24H1/14, F28F21/06, F28F21/08, F28D7/16, F28F1/32 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Wärmetauscher und Verfahren zu dessen Herstellung | [2014/34] | Anglais: | Heat exchanger and process of realizing thereof | [2014/34] | Français: | Échangeur de chaleur et son procédé de réalisation | [2014/34] | Procédure dexamen | 19.08.2013 | Requête en examen déposée [2014/34] | 22.07.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/03] | 03.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/03] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2015 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]WO2009061085 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR], et al) [X] 1-3,9 * paragraph [0015]; figures 2, 3(b) * [Y] 4-7,11 [I] 8,10; | [XYI]WO2009061087 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR], et al) [X] 1,3 * figure 5 * [Y] 4-7 [I] 8; | [XYI]KR101147609B (CHO CHUL HWAN [KR], et al) [X] 1,3 * figure 5 * [Y] 4-7 [I] 8; | [XYI]DE2117222 (ROTTMANN, GERNOT) [X] 1-3,9 * figure 4; claim 3 * [Y] 4-7,11 [I] 8,11; | [XYI]EP2423634 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR]) [X] 1,3 * figure 1 * [Y] 4-7 [I] 8; | [Y]FR2269054 (SUEDDEUTSCHE KUEHLER BEHR [DE]) [Y] 4,6 * figure 4 *; | [Y]EP2146173 (MAHLE INT GMBH [DE]) [Y] 5,7 * figures 2, 3 * | par le demandeur | CA2759525 | WO2010123249 | KR20100002445 |