EP2814550 - SYSTÈME DE RESPIRATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.02.2017 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck / DE | [2015/49] |
Précédent [2014/52] | Pour tous les Etats désignés Dräger Medical GmbH Moislinger Allee 53 - 55 23558 Lübeck / DE | Inventeur(s) | 01 /
MERSMANN, Stefan Augustenstr. 21a 23564 Lübeck / DE | 02 /
KATSCHEWITZ, Thomas Libellenweg 14 23562 Lübeck / DE | 03 /
NEUMANN, Andreas Hainbuchenring 6 23628 Klempau / DE | 04 /
JOLLIET, Philippe Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne / CH | [2015/38] |
Précédent [2014/52] | 01 /
MERSMANN, Stefan Augustenstr. 21a 23564 Lübeck / DE | ||
02 /
KATSCHEWITZ, Thomas Libellenweg 14 23562 Lübeck / DE | |||
03 /
NEUMANN, Andreas Hainbuchenring 6 23628 Klempau / DE | |||
04 /
JOLLIET, Philippe Rue du Bugnon 46 CH-1011 Lausanne / CH | Mandataire(s) | Guthöhrlein, Gerhard Moislinger Allee 53 -55 23558 Lübeck / DE | [2014/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13702429.5 | 29.01.2013 | [2016/13] | WO2013EP51666 | Numéro de priorité, date | DE20121003115 | 16.02.2012 Format original publié: DE102012003115 | [2014/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013120690 | Date: | 22.08.2013 | Langue: | DE | [2013/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2814550 | Date: | 24.12.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2814550 | Date: | 30.03.2016 | Langue: | DE | [2016/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.08.2013 | Classification | IPC: | A61M16/00 | [2014/52] | CPC: |
A61M16/0051 (EP,US);
A61M16/0003 (US);
A61M16/0069 (US);
A61M16/024 (EP,US);
A61B5/091 (US);
A61M2016/0036 (EP,US);
A61M2016/0039 (US);
A61M2205/15 (US);
A61M2205/18 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEATMUNGSSYSTEM | [2014/52] | Anglais: | RESPIRATION SYSTEM | [2014/52] | Français: | SYSTÈME DE RESPIRATION | [2014/52] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.09.2014 | Requête en examen déposée [2014/52] | 20.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2015 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.12.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.08.2015 | Opposition(s) | 03.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.01.2013 | AL | 30.03.2016 | BG | 30.03.2016 | CY | 30.03.2016 | CZ | 30.03.2016 | DK | 30.03.2016 | EE | 30.03.2016 | ES | 30.03.2016 | FI | 30.03.2016 | HR | 30.03.2016 | IT | 30.03.2016 | LT | 30.03.2016 | LV | 30.03.2016 | MC | 30.03.2016 | MK | 30.03.2016 | MT | 30.03.2016 | PL | 30.03.2016 | RO | 30.03.2016 | RS | 30.03.2016 | SE | 30.03.2016 | SI | 30.03.2016 | SK | 30.03.2016 | SM | 30.03.2016 | TR | 30.03.2016 | NO | 30.06.2016 | GR | 01.07.2016 | IS | 30.07.2016 | PT | 01.08.2016 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 29.01.2013 | |
AL | 30.03.2016 | ||
BG | 30.03.2016 | ||
CY | 30.03.2016 | ||
CZ | 30.03.2016 | ||
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MK | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 29.01.2013 | |
AL | 30.03.2016 | ||
BG | 30.03.2016 | ||
CY | 30.03.2016 | ||
CZ | 30.03.2016 | ||
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 29.01.2013 | |
AL | 30.03.2016 | ||
BG | 30.03.2016 | ||
CZ | 30.03.2016 | ||
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 29.01.2013 | |
AL | 30.03.2016 | ||
CZ | 30.03.2016 | ||
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 30.03.2016 | |
CZ | 30.03.2016 | ||
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 30.03.2016 | |
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
MT | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/47] | CZ | 30.03.2016 | |
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
MC | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 30.03.2016 | |
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SI | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 30.03.2016 | |
DK | 30.03.2016 | ||
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/04] | CZ | 30.03.2016 | |
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
IT | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | CZ | 30.03.2016 | |
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
PT | 01.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | CZ | 30.03.2016 | |
EE | 30.03.2016 | ||
ES | 30.03.2016 | ||
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RO | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
SK | 30.03.2016 | ||
SM | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | EE | 30.03.2016 | |
FI | 30.03.2016 | ||
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
PL | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
Précédent [2016/48] | FI | 30.03.2016 | |
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
IS | 30.07.2016 | ||
Précédent [2016/39] | FI | 30.03.2016 | |
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
LV | 30.03.2016 | ||
RS | 30.03.2016 | ||
SE | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
Précédent [2016/36] | FI | 30.03.2016 | |
HR | 30.03.2016 | ||
LT | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 30.03.2016 | |
HR | 30.03.2016 | ||
NO | 30.06.2016 | ||
GR | 01.07.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9720592 (CARDIOPULMONARY CORP [US]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP2368593 (DRAEGER MEDICAL GMBH [DE]) [A] 1* the whole document * |