09.10.2018
Clôture de la procédure
Recherche / Examen
1
28.06.2018
Accusé de réception
Recherche / Examen
1
26.06.2018
Récépissé de document
Recherche / Examen
1
26.06.2018
Annexe à une notification
Recherche / Examen
2
26.06.2018
Annexe à une notification
Recherche / Examen
2
26.06.2018
Annexe à une notification
Recherche / Examen
3
26.06.2018
Décision de rejet de la demande (division d'examen)
Recherche / Examen
1
26.06.2018
Décision de rejet de la demande de brevet (division d'examen)
Recherche / Examen
2
26.06.2018
Motifs de la décision (Annexe)
Recherche / Examen
10
26.06.2018
Voies de recours
Recherche / Examen
2
31.05.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
31.05.2018
Revendications
Recherche / Examen
3
31.05.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
31.05.2018
Notification concernant la date de la procédure orale
Recherche / Examen
2
31.05.2018
Notification concernant la date de la procédure orale
Recherche / Examen
1
31.05.2018
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Recherche / Examen
3
30.05.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
1
30.05.2018
Entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
30.05.2018
Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
17.05.2018
Dépôt concernant la représentation
Recherche / Examen
3
30.04.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
30.04.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
30.04.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
30.04.2018
Revendications
Recherche / Examen
2
30.04.2018
Revendications
Recherche / Examen
2
30.04.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
30.04.2018
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Recherche / Examen
13
22.01.2018
Accusé de réception
Recherche / Examen
1
19.01.2018
Récépissé de document
Recherche / Examen
1
19.01.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
19.01.2018
Préparation de la procédure orale
Recherche / Examen
2
19.01.2018
Citation à une procédure orale
Recherche / Examen
2
20.07.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
20.07.2017
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
20.07.2017
Revendications
Recherche / Examen
3
20.07.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
20.07.2017
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
3
29.05.2017
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen)
Recherche / Examen
2
12.05.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
12.05.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
12.05.2017
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
23.01.2017
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
23.01.2017
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
03.10.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
03.10.2016
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
03.10.2016
Revendications
Recherche / Examen
3
03.10.2016
Description
Recherche / Examen
1
03.10.2016
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
03.10.2016
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
6
24.05.2016
Annexe à la notification
Recherche / Examen
3
24.05.2016
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
18.05.2016
Début d'examen
Recherche / Examen
1
04.12.2015
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
30.11.2015
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
1
19.02.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.02.2015
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
19.02.2015
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
3
19.02.2015
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
05.11.2014
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
05.09.2014
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
02.09.2014
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
01.09.2014
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
22.08.2014
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
22.08.2014
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
22.08.2014
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
04.08.2014
Annexes au rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
8
04.08.2014
Copie du rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
6
06.06.2014
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
08.05.2014
Nouvelle publication de la page de couverture de la demande internationale avec des données bibliographiques corrigées
Recherche / Examen
1
18.03.2014
Notification d'élection de l'OEB
Recherche / Examen
1
27.12.2013
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
4
27.12.2013
Publication internationale du rapport de recherche internationale
Recherche / Examen
2
31.10.2013
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
3
31.10.2013
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
31.10.2013
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
5
20.08.2013
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
91
20.08.2013
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
165
20.08.2013
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
61
20.08.2013
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
72
01.08.2013
Publication de la demande internationale - A2
Recherche / Examen
184