EP2817589 - INCLINOMÈTRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.10.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés Université de Montpellier 163, rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier / FR | [2017/52] |
Précédent [2015/01] | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université Montpellier 2 Sciences et Techniques Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5 / FR | Inventeur(s) | 01 /
CHERY, Jean 409 round du biou F-34980 St Clément de Rivière / FR | 02 /
COLLARD, Philippe 76 rue des Cétoines F-34090 Montpellier / FR | [2015/01] | Mandataire(s) | Ipside 6, Impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse / FR | [2017/45] |
Précédent [2015/01] | Pavageau, Sabrina Schmit-Chrétien SAS Parc de Basso Cambo West Park 4, rue Paul Mesplé 31100 Toulouse / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13704615.7 | 19.02.2013 | [2017/45] | WO2013EP53251 | Numéro de priorité, date | FR20120051622 | 22.02.2012 Format original publié: FR 1251622 | [2015/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013124261 | Date: | 29.08.2013 | Langue: | FR | [2013/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2817589 | Date: | 31.12.2014 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 29.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2817589 | Date: | 08.11.2017 | Langue: | FR | [2017/45] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2817589 | Date: | 10.01.2018 | [2018/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.08.2013 | Classification | IPC: | G01C9/06, G01C9/14, G01V1/00 | [2015/01] | CPC: |
G01C9/14 (EP,US);
G01C9/06 (EP,US);
G01V1/01 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NEIGUNGSMESSER | [2015/01] | Anglais: | INCLINOMETER | [2015/01] | Français: | INCLINOMÈTRE | [2015/01] | Entrée dans la phase régionale | 05.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 05.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/01] | 20.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 29.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.05.2017 | Opposition(s) | 09.08.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2015 | 03   M06   Taxe payée le   30.04.2015 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.02.2013 | AL | 08.11.2017 | AT | 08.11.2017 | CY | 08.11.2017 | CZ | 08.11.2017 | DK | 08.11.2017 | EE | 08.11.2017 | ES | 08.11.2017 | FI | 08.11.2017 | HR | 08.11.2017 | LT | 08.11.2017 | LV | 08.11.2017 | MC | 08.11.2017 | MK | 08.11.2017 | MT | 08.11.2017 | NL | 08.11.2017 | PL | 08.11.2017 | PT | 08.11.2017 | RO | 08.11.2017 | RS | 08.11.2017 | SE | 08.11.2017 | SI | 08.11.2017 | SK | 08.11.2017 | SM | 08.11.2017 | TR | 08.11.2017 | BG | 08.02.2018 | GR | 09.02.2018 | IE | 19.02.2018 | LU | 19.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | IS | 08.03.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 19.02.2013 | |
AT | 08.11.2017 | ||
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MK | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
PT | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 19.02.2013 | |
AT | 08.11.2017 | ||
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
PT | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/44] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 08.11.2017 | |
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 08.11.2017 | |
FI | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [I]US4949467 (OMAN ROBERT [CA], et al) [I] 1-5,7,8 * column 2, line 28 - column 3, line 49; figures 1-4 * * column 4, lines 41-64 *; | [I]WO9010193 (STEWEAG [AT]) [I] 1-5,7,8* page 6, line 22 - page 8, line 6; figures 1,2 *; | [I]US2005007125 (HEGER CHARLES E [US]) [I] 1-5,7,8 * paragraphs [0021] , [0042] , [0043] , [0048]; figures 1B, 4D * | par le demandeur | FR1056230 |