EP2979291 - AGENCEMENT D'APPAREIL DISJONCTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/05] | AGENCEMENT DISJONCTEUR | ||
[2016/48] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.03.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | [2017/15] |
Précédent [2016/05] | Pour tous les Etats désignés ABB Technology Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | Inventeur(s) | 01 /
JOHANSSON, Kenneth Marknadsvägen 163 3tr S-183 78 Täby / SE | [2016/05] | Mandataire(s) | Ahrengart, Kenneth ABB AB Intellectual Property Forskargränd 7 721 78 Västerås / SE | [2017/19] |
Précédent [2016/05] | Ahrengart, Kenneth ABB AB Intellectual Property Ingenjör Bååths Gata 11 721 83 Västerås / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13712283.4 | 27.03.2013 | [2016/05] | WO2013EP56491 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014154260 | Date: | 02.10.2014 | Langue: | EN | [2014/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2979291 | Date: | 03.02.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.10.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2979291 | Date: | 10.05.2017 | Langue: | EN | [2017/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.10.2014 | Classification | IPC: | H01H33/59, // H01H33/16, H01H9/42 | [2016/48] | CPC: |
H01H33/596 (EP,US);
H01H9/42 (US);
H01H33/165 (US)
|
Précédent IPC [2016/05] | H01H33/59 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/05] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LEISTUNGSSCHALTER ANORDNUNG | [2016/50] | Anglais: | CIRCUIT BREAKING ARRANGEMENT | [2016/05] | Français: | AGENCEMENT D'APPAREIL DISJONCTEUR | [2016/48] |
Précédent [2016/05] | SCHUTZSCHALTERANORDNUNG | ||
Précédent [2016/05] | AGENCEMENT DISJONCTEUR | Entrée dans la phase régionale | 27.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 27.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.01.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/05] | 25.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.11.2016 | Opposition(s) | 13.02.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.03.2013 | AL | 10.05.2017 | AT | 10.05.2017 | CY | 10.05.2017 | CZ | 10.05.2017 | DK | 10.05.2017 | EE | 10.05.2017 | ES | 10.05.2017 | FI | 10.05.2017 | HR | 10.05.2017 | IT | 10.05.2017 | LT | 10.05.2017 | LV | 10.05.2017 | MC | 10.05.2017 | MK | 10.05.2017 | NL | 10.05.2017 | PL | 10.05.2017 | PT | 10.05.2017 | RO | 10.05.2017 | RS | 10.05.2017 | SE | 10.05.2017 | SI | 10.05.2017 | SK | 10.05.2017 | SM | 10.05.2017 | TR | 10.05.2017 | BG | 10.08.2017 | NO | 10.08.2017 | GR | 11.08.2017 | IS | 10.09.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 27.03.2013 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CY | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
MK | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 27.03.2013 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 10.05.2017 | |
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH0589753 (TOSHIBA CORP) [X] 1,2,4-6,8 * paragraphs [002 ] - [00 7]; figure 2 *; | [I]US5854729 (DEGENEFF ROBERT C [US], et al) [I] 1-10 * column 1, line 7 - column 6, line 9; figures 1,2 *; | [A]WO2011050832 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [A] 9* page 5, lines 2-8; figure 1 * |