EP2830729 - TOBOGGAN DE LOISIR ET DE JEU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.03.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fischer Design-Concepts Sàrl Bas du Rossé 10 1163 Etoy / CH | [2015/06] | Inventeur(s) | 01 /
FISCHER, Jean-François Bas du Rossé 10 1163 Etoy / CH | [2015/06] | Mandataire(s) | Leman Consulting S.A. Chemin de Précossy 31 1260 Nyon / CH | [2015/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13713830.1 | 26.03.2013 | [2016/20] | WO2013EP56354 | Numéro de priorité, date | US201261615933P | 27.03.2012 Format original publié: US 201261615933 P | EP20120161573 | 27.03.2012 Format original publié: EP 12161573 | EP20120187280 | 04.10.2012 Format original publié: EP 12187280 | [2015/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013144117 | Date: | 03.10.2013 | Langue: | EN | [2013/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2830729 | Date: | 04.02.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2830729 | Date: | 18.05.2016 | Langue: | EN | [2016/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.10.2013 | Classification | IPC: | A63G21/10, A63G21/14, A63G21/18 | [2015/06] | CPC: |
A63G21/14 (EP,US);
A63G21/10 (EP,RU,US);
A63G21/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERGNÜGUNGSPARKRUTSCHE | [2015/06] | Anglais: | AMUSEMENT AND LEISURE SLIDE | [2015/06] | Français: | TOBOGGAN DE LOISIR ET DE JEU | [2015/06] | Entrée dans la phase régionale | 06.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 06.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/06] | 30.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.01.2016 | Taxe de délivrance payée | 11.01.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.09.2015 | Opposition(s) | 21.02.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.03.2013 | AL | 18.05.2016 | AT | 18.05.2016 | BE | 18.05.2016 | BG | 18.05.2016 | CY | 18.05.2016 | CZ | 18.05.2016 | DK | 18.05.2016 | EE | 18.05.2016 | FI | 18.05.2016 | HR | 18.05.2016 | LT | 18.05.2016 | LV | 18.05.2016 | MC | 18.05.2016 | MK | 18.05.2016 | NL | 18.05.2016 | RO | 18.05.2016 | RS | 18.05.2016 | SE | 18.05.2016 | SI | 18.05.2016 | SK | 18.05.2016 | SM | 18.05.2016 | NO | 18.08.2016 | GR | 19.08.2016 | IS | 18.09.2016 | PT | 19.09.2016 | [2020/33] |
Précédent [2019/51] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 18.05.2016 | ||
AT | 18.05.2016 | ||
BE | 18.05.2016 | ||
BG | 18.05.2016 | ||
CY | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
MK | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 18.05.2016 | ||
AT | 18.05.2016 | ||
BE | 18.05.2016 | ||
BG | 18.05.2016 | ||
CY | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 18.05.2016 | ||
AT | 18.05.2016 | ||
BE | 18.05.2016 | ||
BG | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 18.05.2016 | ||
AT | 18.05.2016 | ||
BE | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 18.05.2016 | |
AT | 18.05.2016 | ||
BE | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2018/01] | AT | 18.05.2016 | |
BE | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
MC | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 18.05.2016 | |
BE | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SI | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 18.05.2016 | |
BE | 18.05.2016 | ||
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
SM | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 18.05.2016 | |
CZ | 18.05.2016 | ||
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
SK | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 18.05.2016 | |
DK | 18.05.2016 | ||
EE | 18.05.2016 | ||
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RO | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 18.05.2016 | |
FI | 18.05.2016 | ||
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | FI | 18.05.2016 | |
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
SE | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 18.05.2016 | |
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
GR | 19.08.2016 | ||
PT | 19.09.2016 | ||
Précédent [2016/50] | FI | 18.05.2016 | |
HR | 18.05.2016 | ||
LT | 18.05.2016 | ||
LV | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
RS | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 18.05.2016 | |
LT | 18.05.2016 | ||
NL | 18.05.2016 | ||
NO | 18.08.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 18.05.2016 | |
NO | 18.08.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5433671 (DAVIS WALTER D [US]) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]US2006194638 (HUNTER RICHARD D [CA]) [A] 1-19 * paragraph [0029] * | [A] - Anonymous, "BACKYARD WATERSLIDE SIMULATOR", (20100121), Grand Idea Studio, URL: http://web.archive.org/web/20100121003928/http://www.grandideastudio.com/portfolio/pt-waterslide-simulator/, (20120709), XP002679500 [A] 1-19 * the whole document * | par le demandeur | WO2010040978 | WO2009141588 | US5433671 | US2006194638 |