01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
16.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
12.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.07.2020 [2020/29] |
20.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.04.2020 [2020/17] |
14.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
24.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2020 [2020/09] |
05.12.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.01.2020 [2020/01] |
08.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.12.2019 [2019/50] |
11.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.11.2019 [2019/46] |
04.10.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 06.11.2019 [2019/45] |
30.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2019 [2019/40] |
16.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.09.2019 [2019/38] |
09.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.09.2019 [2019/37] |
26.07.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2019 [2019/35] |
19.07.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.08.2019 [2019/34] |
21.06.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.07.2019 [2019/30] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
17.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.06.2019 [2019/25] |
10.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.06.2019 [2019/23] |
26.04.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2019 [2019/22] |
19.04.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2019 [2019/21] |
12.04.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2019 [2019/20] |
26.10.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 28.11.2018 [2018/48] |
24.10.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
01.10.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
01.09.2018 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
01.09.2018 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
01.09.2018 |
Annulation: paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
24.08.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
24.08.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
07.05.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
13.04.2018 |
Changement - classification |
publié le 16.05.2018 [2018/20] |
13.04.2018 |
Changement - classification |
publié le 16.05.2018 [2018/20] |
30.03.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.03.2018 |
Changement - demande(s) divisionnaire(s) |
publié le 25.04.2018 [2018/17] |
08.03.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
22.01.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
29.03.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.01.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
02.12.2016 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
27.07.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
15.07.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
06.04.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.07.2015 |
Modification par le demandeur |
|
10.07.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 12.08.2015 [2015/33] |
01.04.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
13.02.2015 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 18.03.2015 [2015/12] |
13.02.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 18.03.2015 [2015/12] |
07.01.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.12.2014 |
Modification par le demandeur |
|
06.12.2014 |
Changement - mandataire |
|
06.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.11.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.11.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.04.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|