EP2838615 - COMPOSITIONS D'HYGIÈNE PERSONNELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2018 | Demande réputée retirée | publié le 18.07.2018 [2018/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2015/09] | Inventeur(s) | 01 /
STELLA, Qing One P&G Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 02 /
GUSKEY, Gerald, John One P&G Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 03 /
GARZA, Cynthia, Ann One P&G Plaza Cincinnati, Ohio45202 / US | 04 /
COFFINDAFFER, Timothy, Woodrow One P&G Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 05 /
CARTER, John, David One P&G Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 06 /
KYTE, Kenneth, Eugene, III One P&G Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | [2015/09] | Mandataire(s) | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/09] | Hirsch, Uwe Thomas M.H. Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13719677.0 | 18.04.2013 | WO2013US37164 | Numéro de priorité, date | US201261635884P | 20.04.2012 Format original publié: US 201261635884 P | [2015/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013158877 | Date: | 24.10.2013 | Langue: | EN | [2013/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2838615 | Date: | 25.02.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.10.2013 | Classification | IPC: | A61Q9/02, A61Q19/00, A61K8/92 | [2015/09] | CPC: |
A61Q19/10 (EP,US);
A61K8/37 (US);
A61K8/375 (EP,US);
A61K8/922 (EP,US);
A61Q19/00 (US);
A61Q9/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/09] | Titre | Allemand: | KÖRPERREINIGUNGSZUSAMMENSETZUNGEN | [2015/09] | Anglais: | PERSONAL CLEANSING COMPOSITIONS | [2015/09] | Français: | COMPOSITIONS D'HYGIÈNE PERSONNELLE | [2015/09] | Entrée dans la phase régionale | 23.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 23.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/09] | 09.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/29] | 14.03.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/29] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.12.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2018 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1479365 (UNILEVER PLC [GB], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [ID]US2009220443 (BRAKSMAYER DIZA PEARL [US], et al) [ID] 1-15 * the whole document *; | [I]WO2010092102 (UNILEVER PLC [GB], et al) [I] 1-15 * page 1 - page 2; example -; claim - *; | [A]US2012010303 (MUJKIC MONIKA [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [D]WO2012006324 (ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES [US], et al); | [X] - MICHAEL STARCH, "New Cosmetic Ingredients Based on Soybean Oil", IP.COM JOURNAL, IP.COM INC., WEST HENRIETTA, NY, US, (20070615), ISSN 1533-0001, XP013120951 [X] 1-15 * pages 6, 12 * * page 14 * | [A] - MICHAEL STARCH ET AL, "New Cosmetic Ingredients Based on Metathesized Soybean Oil", IP.COM JOURNAL, IP.COM INC., WEST HENRIETTA, NY, US, (20100909), ISSN 1533-0001, XP013140234 [A] 1-15 * the whole document * | par le demandeur | US2438091 | US2528378 | US2658072 | US5011681 | US5104646 | US5106609 | US2007128255 | US2007288186 | US2009220443 | US2012009285 | WO2012006324 | WO2012009525 | - C. D. VAUGHAN, "Effects in Product, Package, Penetration and Preservation", COSMETICS AND TOILETRIES, (198810), vol. 103, XP000872394 | US20090510880 | US20090511034 |