EP2836775 - RÉCIPIENT MODULAIRE À RÉFRIGÉRATION PASSIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 1500 Halle / BE | [2015/08] | Inventeur(s) | 01 /
COUSAERT, Erik P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 02 /
NOELS, Caren P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 03 /
MERCKX, Koen P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 04 /
VANVERRE, Wim P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 05 /
VAN MULDERS, Joachim P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | [2015/08] | Mandataire(s) | Gevers Patents De Kleetlaan 7A 1831 Diegem / BE | [N/P] |
Précédent [2015/08] | Gevers Patents Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13725790.3 | 15.04.2013 | [2021/01] | WO2013IB52986 | Numéro de priorité, date | BE20120000250 | 13.04.2012 Format original publié: BE 201200250 | [2015/08] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013153545 | Date: | 17.10.2013 | Langue: | EN | [2013/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2836775 | Date: | 18.02.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2836775 | Date: | 06.01.2021 | Langue: | EN | [2021/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.10.2013 | Classification | IPC: | F25D3/06 | [2015/08] | CPC: |
F25D3/06 (EP,US);
G01B11/14 (US);
F25D11/003 (US);
F25D23/006 (US);
G01B9/0207 (US);
F25C2301/002 (EP,US);
F25D2201/126 (EP,US);
F25D2201/14 (EP,US);
F25D2303/081 (EP,US);
F25D2303/082 (EP,US);
F25D2303/08222 (EP,US);
F25D2331/804 (EP,US);
Y10T29/49359 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MODULARER PASSIVER KÜHLUNGSBEHÄLTER | [2015/08] | Anglais: | MODULAR PASSIVE REFRIGERATION CONTAINER | [2015/08] | Français: | RÉCIPIENT MODULAIRE À RÉFRIGÉRATION PASSIVE | [2015/08] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2014 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.11.2014 | Requête en examen déposée [2015/08] | 14.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 09.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.08.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.08.2020 | Opposition(s) | 07.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/50] | Requête en poursuite de la procédure de: | 09.09.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 09.09.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 21.09.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.04.2013 | AL | 06.01.2021 | AT | 06.01.2021 | CY | 06.01.2021 | CZ | 06.01.2021 | DK | 06.01.2021 | EE | 06.01.2021 | FI | 06.01.2021 | HR | 06.01.2021 | LT | 06.01.2021 | LV | 06.01.2021 | MC | 06.01.2021 | MK | 06.01.2021 | MT | 06.01.2021 | PL | 06.01.2021 | RO | 06.01.2021 | RS | 06.01.2021 | SE | 06.01.2021 | SI | 06.01.2021 | SK | 06.01.2021 | SM | 06.01.2021 | BG | 06.04.2021 | NO | 06.04.2021 | GR | 07.04.2021 | IE | 15.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | IS | 06.05.2021 | PT | 06.05.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
MK | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 06.01.2021 | |
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2591168 (LATHAM JR ALLEN, et al) [X] 1-4,6-8,20-24 * the whole document * [I] 5,9-11,16,17; | [A]US5669233 (COOK SANFORD L [US], et al) [A] 1,20,21 * column 5, line 36 - column 6, line 59; figures 1,2 *; | [XI]DE19755468 (TOLLENSE FAHRZEUG UND ANLAGENB [DE]) [X] 1-4,6-8,10-12,17,18,20-24 * the whole document * [I] 5,9,16; | [A]US2002088244 (JENNINGS THOMAS A [US], et al) [A] 1,20,21 * figures 1-4 *; | [A]EP2374443 (MINNESOTA THERMAL SCIENCE LLC [US]) [A] 1,20,21* the whole document * | par le demandeur | JPH0431283 | EP1186841 | US2010170287 |