EP3005739 - PROCÉDÉ ET APPAREIL D'ENVOI ET DE RÉCEPTION DE DONNÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION MACHINE À MACHINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fundacio per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Avenida del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona / ES | [2016/15] | Inventeur(s) | 01 /
TUSET PEIRÓ, Pere Avinguda Tibidabo 39-43 E-08005 Barcelona / ES | 02 /
VILAJOSANA GUILLEN, Xavier Avinguda Tibidabo 39-43 E-08005 Barcelona / ES | [2016/15] | Mandataire(s) | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L. Agustín de Foxá, 4-10 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2019/20] | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L. Cedaceros 1 28014 Madrid / ES | ||
Précédent [2016/15] | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L. Alcalá 35 28014 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 13726001.4 | 31.05.2013 | [2016/15] | WO2013EP61296 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014191052 | Date: | 04.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3005739 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3005739 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | [2019/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.12.2014 | Classification | IPC: | H04W4/00, H04W74/02, H04W80/02 | [2016/15] | CPC: |
H04W4/70 (EP,US);
H04W56/001 (EP,US);
H04W72/0446 (EP,US);
H04W74/08 (EP,US);
H04W74/085 (US);
H04W84/18 (EP);
H04W88/16 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEN IN EINEM DRAHTLOSEN MASCHINE-ZU-MASCHINE-NETZWERK | [2016/15] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR SENDING AND RECEIVING DATA IN A MACHINE TO MACHINE WIRELESS NETWORK | [2016/15] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL D'ENVOI ET DE RÉCEPTION DE DONNÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION MACHINE À MACHINE | [2016/15] | Entrée dans la phase régionale | 03.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 03.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/15] | 17.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 05.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.12.2018 | Opposition(s) | 18.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.05.2013 | AL | 15.05.2019 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | IT | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | IE | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | LU | 31.05.2019 | FR | 15.07.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
FR | 15.07.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
FR | 15.07.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
FR | 15.07.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
FR | 15.07.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
FR | 15.07.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
IE | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
LU | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X] - ALONSO-ZARATE J ET AL, "A near-optimum cross-layered distributed queuing protocol for wireless LAN [medium access control protocols for wireless LANs]", IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (200802), vol. 14, no. 1, ISSN 1536-1284, pages 48 - 55, XP011204552 [X] 1-15 * page 49 - page 51 * | [X] - ALONSO-ZARATE J ET AL, "Enhanced Operation of DQMAN Based Wireless Ad Hoc Networks", WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS, 2007. ISWCS 2007. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (200710), ISBN 978-1-4244-0978-5, pages 632 - 636, XP031166846 [X] 1-15 * section II * | [X] - ALONSO L ET AL, "A near-optimum MAC protocol based on the distributed queueing random access protocol (DQRAP) for a CDMA mobile communication system", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, (200009), vol. 18, no. 9, doi:10.1109/49.872957, ISSN 0733-8716, pages 1701 - 1718, XP011450080 [X] 1-15 * section II * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.872957 | par le demandeur | US6292493 | US6408009 |