EP2916971 - SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE AVEC BUSE ÉQUIPÉE DE DEUX SORTIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/38] | SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE COMPORTANT UNE BUSE PRÉSENTANT DEUX SORTIES | ||
[2020/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alfa Laval Corporate AB PO Box 73 221 00 Lund / SE | [2015/38] | Inventeur(s) | 01 /
KJELLBERG, Kim Hjortespringvej 67 DK-2730 Herlev / DK | 02 /
HJORSLEV, Leon Vibemosen 73 DK-2670 Greve / DK | [2015/38] | Mandataire(s) | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Group Patent P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [N/P] |
Précédent [2015/38] | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13726543.5 | 04.06.2013 | [2015/38] | WO2013EP61464 | Numéro de priorité, date | EP20120191805 | 08.11.2012 Format original publié: EP 12191805 | [2015/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014072087 | Date: | 15.05.2014 | Langue: | EN | [2014/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2916971 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.05.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2916971 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.05.2014 | Classification | IPC: | B08B9/093, B05B3/06, B05B3/04, B05B13/06, B05B1/14 | [2020/14] | CPC: |
B08B9/0936 (EP,US);
B01F25/21 (US);
B05B1/14 (EP,US);
B05B13/0636 (EP,US);
B05B3/0445 (EP,US);
B05B3/06 (EP,US);
B05B3/1007 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/38] | B08B9/093, B05B1/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÜSSIGKEITSAUSGABESYSTEM MIT DÜSE MIT ZWEI AUSLÄSSEN | [2015/38] | Anglais: | LIQUID EJECTION SYSTEM WITH NOZZLE HAVING TWO OUTLETS | [2015/38] | Français: | SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE AVEC BUSE ÉQUIPÉE DE DEUX SORTIES | [2020/14] |
Précédent [2015/38] | SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE COMPORTANT UNE BUSE PRÉSENTANT DEUX SORTIES | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/38] | 16.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 28.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.07.2018 | Opposition(s) | 09.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.06.2013 | AL | 08.07.2020 | AT | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | CZ | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | FI | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | PL | 08.07.2020 | RO | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SI | 08.07.2020 | SK | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | BG | 08.10.2020 | NO | 08.10.2020 | GR | 09.10.2020 | IS | 08.11.2020 | PT | 09.11.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2010144035 (SCANJET MARINE AB [SE], et al) [Y] 1-15 * page 4, line 28 - line 31 * * page 6, line 5 - line 8 * * page 7, line 3 - line 17 * * figure 1 *; | [Y]DE1237969 (NEUBECKER FA C A) [Y] 1-15 * column 1, line 21 - line 52 * * column 3, line 26 - line 37 * * figures 1,2 * * figures 4,5 *; | [A]GB2315106 (THAMES WATER UTILITIES [GB]) [A] 1-15 * page 2, paragraph 4 * * page 2, paragraph 7 * * page 4, paragraph 5 * * figure 1 *; | [A]BE525630 (SEITZ-WERKE GMBH [DE]) [A] 1-15 * page 2, line 7 - line 20 * * figure 1 *; | [A]DE19811421 (ALFA LAVAL LKM A S [DK]) [A] 1-15 * column 1, line 39 - line 44 * * column 1, line 65 - column 2, line 1 * * column 2, line 28 - line 33 * * column 3, line 56 - line 61 * * column 5, line 68 - column 6, line 5 * * figure 1 * * figure 3 * | Examen | WO2007090403 | par le demandeur | US2008142042 | WO2010117324 | WO9204994 |