EP2847853 - SYSTÈME DE SURVEILLANCE POUR UNE MACHINE ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Précédent [2015/12] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
KOWALSKI, Waldemar Bremsberg 21 45472 Mülheim an der Ruhr / DE | 02 /
LEHMANN, Christoph Zilleweg 4 47506 Neukirchen-Vluyn / DE | [2015/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13731055.3 | 11.06.2013 | [2016/51] | WO2013EP61970 | Numéro de priorité, date | EP20120177578 | 24.07.2012 Format original publié: EP 12177578 | [2015/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014016036 | Date: | 30.01.2014 | Langue: | DE | [2014/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2847853 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.01.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2847853 | Date: | 21.12.2016 | Langue: | DE | [2016/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.07.2014 | Classification | IPC: | H02K11/00, H02K15/00, G01R31/34 | [2015/12] | CPC: |
H02K11/20 (EP,US);
G01N21/8803 (US);
H02K15/00 (EP,US);
H02K9/08 (US);
G01N2201/061 (US);
G01R31/343 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR EINE ELEKTRISCHE MASCHINE | [2015/12] | Anglais: | MONITORING SYSTEM FOR AN ELECTRIC MACHINE | [2015/12] | Français: | SYSTÈME DE SURVEILLANCE POUR UNE MACHINE ÉLECTRIQUE | [2015/12] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 08.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.08.2014 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 08.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/12] | 09.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.11.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.07.2016 | Opposition(s) | 22.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.06.2013 | AL | 21.12.2016 | CY | 21.12.2016 | CZ | 21.12.2016 | DK | 21.12.2016 | EE | 21.12.2016 | ES | 21.12.2016 | FI | 21.12.2016 | HR | 21.12.2016 | LT | 21.12.2016 | LV | 21.12.2016 | MC | 21.12.2016 | MK | 21.12.2016 | MT | 21.12.2016 | NL | 21.12.2016 | PL | 21.12.2016 | RO | 21.12.2016 | RS | 21.12.2016 | SE | 21.12.2016 | SI | 21.12.2016 | SK | 21.12.2016 | SM | 21.12.2016 | TR | 21.12.2016 | BG | 21.03.2017 | NO | 21.03.2017 | GR | 22.03.2017 | IS | 21.04.2017 | PT | 21.04.2017 | IE | 11.06.2017 | LU | 11.06.2017 | BE | 30.06.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 11.06.2013 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
TR | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 11.06.2013 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/48] | HU | 11.06.2013 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 11.06.2013 | |
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/11] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/36] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/34] | CZ | 21.12.2016 | |
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 21.12.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO9400738 (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 5 * page 1, paragraph 2; figure 5 ** page 5, lines 24-27 *; | [Y]EP1862381 (GEN ELECTRIC [US]) [Y] 6-9 * column 3, line 16 - line 17; figures 3,4 *; | [IY]DE202009015603U (SIEMENS AG [DE]) [I] 1-4,10-12 * paragraphs [0015] , [0004] , [0020]; figure 1 * [Y] 5-9 |