EP2810406 - ÉTAT SÛR POUR DISPOSITIFS EN RÉSEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.06.2016 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2016 | Demande réputée retirée | publié le 27.07.2016 [2016/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Allied Telesis Holdings Kabushiki Kaisha 2nd TOC Building 7-21-11, Nish-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo 141-003 / JP | Pour tous les Etats désignés Allied Telesis, Inc. 19800 North Creek Parkway Suite 100 Bothell, WA 98011 / US | [2015/21] |
Précédent [2014/50] | Pour tous les Etats désignés Allied Telesis Holdings Kabushiki Kaisha 2nd TOC Building 7-21-11, Nish-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo 141-003 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Allied Telesis, Inc. 19800 North Creek Parkway Suite 100 Bothell, WA 98011 / US | |||
Pour tous les Etats désignés McKinstry, Mark P.O. Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | |||
Pour tous les Etats désignés Verwoerd, Theuns P.O. Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | |||
Pour tous les Etats désignés Lineham, Anthony P.O. Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | |||
Pour tous les Etats désignés Campbell, Graeme P.O. Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | Inventeur(s) | 01 /
MCKINSTRY, Mark Allied Telesis Labs Limited PO Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | 02 /
VERWOERD, Theuns Allied Telesis Labs Limited PO Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | 03 /
LINEHAM, Anthony Allied Telesis Labs Limited PO Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | 04 /
CAMPBELL, Graeme Allied Telesis Labs Limited PO Box 8011 Christchurch 8440 / NZ | [2014/50] | Mandataire(s) | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [2014/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13743086.4 | 30.01.2013 | WO2013US23940 | Numéro de priorité, date | US201261592341P | 30.01.2012 Format original publié: US 201261592341 P | US201261745541P | 21.12.2012 Format original publié: US 201261745541 P | [2014/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013116402 | Date: | 08.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2810406 | Date: | 10.12.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 08.08.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.06.2015 | Classification | IPC: | H04L12/24, H04L29/10 | [2014/50] | CPC: |
H04L41/0803 (EP,US);
H04L41/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/50] | Titre | Allemand: | SICHERER ZUSTAND FÜR VERNETZTE VORRICHTUNGEN | [2014/50] | Anglais: | SAFE STATE FOR NETWORKED DEVICES | [2014/50] | Français: | ÉTAT SÛR POUR DISPOSITIFS EN RÉSEAU | [2014/50] | Entrée dans la phase régionale | 01.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 01.09.2014 | Taxe de recherche payée | 01.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.09.2014 | Requête en examen déposée [2014/50] | 03.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.01.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/30] | 23.02.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2016 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2007165654 (CHAI XIAOQIAN [CN], et al) [X] 12-14 * paragraphs [0075] - [0198] *; | [A]EP2096790 (NTT DOCOMO INC [JP]) [A] 1-15 * paragraphs [0019] - [0097] *; | [A]GB2473019 (WIRELESS DATA SERVICES LTD [GB]) [A] 1-15 * page 3, line 6 - page 5, line 5 ** page 5, line 22 - page 13, line 13 * | Recherche internationale | [A]KR20020038880 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]US2003131311 (MCNAMARA JUSTIN [US]); | [A]WO2005053178 (BRAUN CORP [US], et al); | [X]US2006038688 (NAKAMURA TOSHIYUKI [JP]); | [A]US2008126857 (BASHAM ROBERT BEVERLEY [US], et al) |