EP2997689 - PROCEDE ET SYSTEME POUR L'ATTRIBUTION D'INTERVALLES DE MESURE DANS UN ENVIRONNEMENT D'AGREGATION DE PORTEUSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.05.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
ARZELIER, Claude, Jean-Frédéric 73140 - Palais Farnese 6 Allee du Parc Beauvallon F-06400 Cannes / FR | 02 /
VENKOB, Satish 485 Colt Street Waterloo, ON N2K 4N9 / CA | 03 /
SUZUKI, Takashi Nippon Brunswick Building 7/F 5-27-7 Sendagaya Ext. 52050 Shibuya-ku Tokyo 151-0051 / JP | 04 /
WEI, Xusheng 200 Bath Road Ext. 47176 Slough Berkshire SL1 3XE / GB | [2016/12] | Mandataire(s) | Roberts, Gwilym Vaughan, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2017/43] |
Précédent [2016/12] | Roberts, Gwilym Vaughan, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13744782.7 | 15.05.2013 | [2016/12] | WO2013IB01249 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014184602 | Date: | 20.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2997689 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2997689 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2014 | Classification | IPC: | H04L5/00, H04W24/00, H04W52/02, // H04W72/12 | [2017/21] | CPC: |
H04L5/001 (EP,US);
H04L1/00 (US);
H04W24/00 (EP,US);
H04W52/0216 (EP,US);
H04W52/0229 (EP,US);
H04W72/12 (EP,US);
Y02D30/70 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/12] | H04L5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR ZUTEILUNG VON MESSLÜCKEN IN EINER TRÄGERAGGREGATIONSUMGEBUNG | [2016/12] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR THE ALLOCATION OF MEASUREMENT GAPS IN A CARRIER AGGREGATION ENVIRONMENT | [2016/12] | Français: | PROCEDE ET SYSTEME POUR L'ATTRIBUTION D'INTERVALLES DE MESURE DANS UN ENVIRONNEMENT D'AGREGATION DE PORTEUSES | [2016/12] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/12] | 04.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.09.2016 | Opposition(s) | 26.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2013 | AL | 25.10.2017 | AT | 25.10.2017 | CY | 25.10.2017 | CZ | 25.10.2017 | DK | 25.10.2017 | EE | 25.10.2017 | ES | 25.10.2017 | FI | 25.10.2017 | HR | 25.10.2017 | IT | 25.10.2017 | LT | 25.10.2017 | LV | 25.10.2017 | MC | 25.10.2017 | MK | 25.10.2017 | NL | 25.10.2017 | PL | 25.10.2017 | PT | 25.10.2017 | RO | 25.10.2017 | RS | 25.10.2017 | SE | 25.10.2017 | SI | 25.10.2017 | SK | 25.10.2017 | SM | 25.10.2017 | TR | 25.10.2017 | BG | 25.01.2018 | NO | 25.01.2018 | GR | 26.01.2018 | IS | 25.02.2018 | IE | 15.05.2018 | LU | 15.05.2018 | MT | 15.05.2018 | BE | 31.05.2018 | CH | 31.05.2018 | LI | 31.05.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 15.05.2013 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
MK | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
MT | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 15.05.2013 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
MT | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
MT | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
MT | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
MT | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
IE | 15.05.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
LU | 15.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/06] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 25.10.2017 | |
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 25.10.2017 | |
FI | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 25.10.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB2490661 (SHARP KK [JP]) [X] 1-60 * abstract * * page 2, paragraph 1 * * page 3, paragraph l * * page 4, paragraph 2 * * page 5, paragraph l * * page 8, paragraph 1 - page 9, paragraph 4 * * page 13, line 6 - line 13 ** page 19, paragraph 1 - paragraph 2 *; | [X]EP2579668 (NTT DOCOMO INC [JP]) [X] 1-60 * abstract * * paragraph [0005] * * paragraph [0050] - paragraph [0058] * * paragraph [0133] *; | [X] - SAMSUNG, "Initial overview on new carrier", 3GPP DRAFT; R2-122887, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20120515), vol. RAN WG2, no. Prague, Czech Republic; 20120521 - 20120525, XP050607451 [X] 1-60 * the whole document * | [X] - LG ELECTRONICS INC, "Linking for Msg4", 3GPP DRAFT; R2-103930 LTE CA MSG4, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20100622), vol. RAN WG2, no. Stockholm, Sweden; 20100628, XP050451296 [X] 1-60 * Sections 1-2 * | [X] - NTT DOCOMO ET AL, "Measurement gap control in CA", 3GPP DRAFT; R2-101547 CA MEASGAP CONTROL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20100216), vol. RAN WG2, no. San Francisco, USA; 20100222, XP050421887 [X] 1-60 * the whole document * | Examen | EP2385723 | US2012113866 | WO2012092792 | EP2629566 | EP2938012 |