EP2888511 - DISPOSITIF DE PASSAGE DE VITESSE D'UNE BOÎTE DE VITESSES D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.01.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schaeffler Technologies AG & Co. KG Industriestrasse 1-3 91074 Herzogenaurach / DE | [2015/27] | Inventeur(s) | 01 /
FEUERBACH, Matthias Neutorstraße 15 97070 Würzburg / DE | 02 /
LÖFFELMANN, Jochen Im Gwend 20 91330 Eggolsheim / DE | [2015/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13744959.1 | 10.07.2013 | [2020/10] | WO2013DE200035 | Numéro de priorité, date | DE201210215125 | 24.08.2012 Format original publié: DE102012215125 | [2015/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014029392 | Date: | 27.02.2014 | Langue: | DE | [2014/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2888511 | Date: | 01.07.2015 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.02.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2888511 | Date: | 04.03.2020 | Langue: | DE | [2020/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.02.2014 | Classification | IPC: | F16H63/20, F16H61/24, F16H63/30 | [2015/27] | CPC: |
F16H61/26 (EP,CN);
F16H59/0208 (EP,CN);
F16H2061/246 (EP);
F16H63/20 (EP,CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALTVORRICHTUNG EINES KRAFTFAHRZEUGWECHSELGETRIEBES | [2015/27] | Anglais: | SHIFTING DEVICE OF A MOTOR VEHICLE SPEED-CHANGE GEARBOX | [2015/27] | Français: | DISPOSITIF DE PASSAGE DE VITESSE D'UNE BOÎTE DE VITESSES D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2015/27] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/27] | 10.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.01.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.10.2019 | Opposition(s) | 07.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2013 | AL | 04.03.2020 | CY | 04.03.2020 | CZ | 04.03.2020 | DK | 04.03.2020 | EE | 04.03.2020 | ES | 04.03.2020 | FI | 04.03.2020 | HR | 04.03.2020 | IT | 04.03.2020 | LT | 04.03.2020 | LV | 04.03.2020 | MC | 04.03.2020 | MK | 04.03.2020 | MT | 04.03.2020 | NL | 04.03.2020 | PL | 04.03.2020 | RO | 04.03.2020 | RS | 04.03.2020 | SE | 04.03.2020 | SI | 04.03.2020 | SK | 04.03.2020 | SM | 04.03.2020 | TR | 04.03.2020 | BG | 04.06.2020 | NO | 04.06.2020 | GR | 05.06.2020 | IS | 04.07.2020 | AT | 10.07.2020 | GB | 10.07.2020 | IE | 10.07.2020 | LU | 10.07.2020 | PT | 29.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 10.07.2013 | |
AL | 04.03.2020 | ||
CY | 04.03.2020 | ||
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
MT | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
TR | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
AT | 10.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
IE | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 10.07.2013 | |
CY | 04.03.2020 | ||
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
MT | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
TR | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
AT | 10.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
IE | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/26] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
TR | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
AT | 10.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
IE | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/47] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
AT | 10.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
IE | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
IE | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/23] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
GB | 10.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
LU | 10.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/13] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2021/10] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
IT | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 04.03.2020 | |
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 04.03.2020 | |
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | ES | 04.03.2020 | |
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | ES | 04.03.2020 | |
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 04.03.2020 | |
NO | 04.06.2020 |