EP3013773 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MATIÈRES GRANULAIRES CONTENANT DU CHLORURE DE POTASSIUM, DU SULFATE DE MAGNÉSIUM HYDRATÉ ET DU MGO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Strasse 7 34131 Kassel / DE | [2019/10] |
Précédent [2016/18] | Pour tous les Etats désignés K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Strasse 7 34131 Kassel / DE | Inventeur(s) | 01 /
BAUCKE, Guido 71 Strasse 12 36277 Schenklengsfeld OT Wippershain / DE | 02 /
DRESSEL, Stefan Fuchsküppelweg 17 34128 Kassel / DE | 03 /
KLEINE-KLEFFMANN, Ulrich Lappenlied 70 36251 Bad Hersfeld / DE | 04 /
ANDRES, Ernst Lambertweg 46 34128 Kassel / DE | [2019/08] |
Précédent [2016/18] | 01 /
BAUCKE, Guido 71 Strasse 12 36277 Schenklengsfeld OT Wippershain / DE | ||
02 /
DRESSEL, Stefan Kaupertweg 9 34130 Kassel / DE | |||
03 /
KLEINE-KLEFFMANN, Ulrich Lappenlied 70 36251 Bad Hersfeld / DE | |||
04 /
ANDREAS, Ernst Lambertweg 46 34128 Kassel / DE | Mandataire(s) | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstraße 4 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/10] | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13745471.6 | 28.06.2013 | [2016/18] | WO2013IB01388 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014207496 | Date: | 31.12.2014 | Langue: | EN | [2014/53] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3013773 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3013773 | Date: | 06.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.12.2014 | Classification | IPC: | C05D1/02, C05D5/00, C05G3/00 | [2016/18] | CPC: |
C05D1/02 (EP,US);
C05D5/00 (EP);
C05G5/12 (EP,US)
| C-Set: |
C05D1/02, C05D5/00, C05G5/12 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GRANULAT MIT KALIUMCHLORID, MAGNESIUMSULFATHYDRAT UND MAGNESIUMOXID | [2016/18] | Anglais: | PROCESS FOR MANUFACTURING GRANULAR MATERIALS CONTAINING POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM SULPHATE HYDRATE AND MGO | [2016/18] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MATIÈRES GRANULAIRES CONTENANT DU CHLORURE DE POTASSIUM, DU SULFATE DE MAGNÉSIUM HYDRATÉ ET DU MGO | [2016/18] | Entrée dans la phase régionale | 28.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 28.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/18] | 09.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.09.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.01.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 14.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.01.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 25.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.09.2018 | Opposition(s) | 09.12.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.01.2016 | 03   M06   Taxe payée le   11.05.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.06.2013 | AL | 06.03.2019 | AT | 06.03.2019 | CY | 06.03.2019 | CZ | 06.03.2019 | DK | 06.03.2019 | EE | 06.03.2019 | ES | 06.03.2019 | FI | 06.03.2019 | HR | 06.03.2019 | IT | 06.03.2019 | LT | 06.03.2019 | LV | 06.03.2019 | MC | 06.03.2019 | MK | 06.03.2019 | MT | 06.03.2019 | RO | 06.03.2019 | RS | 06.03.2019 | SE | 06.03.2019 | SI | 06.03.2019 | SK | 06.03.2019 | SM | 06.03.2019 | TR | 06.03.2019 | BG | 06.06.2019 | NO | 06.06.2019 | GR | 07.06.2019 | GB | 28.06.2019 | IE | 28.06.2019 | LU | 28.06.2019 | BE | 30.06.2019 | CH | 30.06.2019 | LI | 30.06.2019 | NL | 01.07.2019 | IS | 06.07.2019 | PT | 06.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 28.06.2013 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
MT | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 28.06.2013 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/20] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH01157489 ; | [I]EP0174595 (NORSK HYDRO AS [NO]) [I] 1-4,6-13 * page 6, paragraph last - page 7, paragraph first * * examples 1,2 *; | [X]US5264017 (VAN DE WALLE RICHARD H [US]) [X] 1,3,4,6-13 * claim - * * column 2, line 32 - line 56 * * column 3, line 9 - line 65 *; | [A]EP1048634 (KALI & SALZ AG [DE]) [A] 1-13 * claim - * * paragraph [0007] - paragraph [0012] *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1989, no. 30, Database accession no. 1989-218140, XP002720689 & JPH01157489 A 19890620 (ASAHI KAGAKU KOGYO KK) [A] 1-13 * abstract * | par le demandeur | DE1183058 | DE2316701 | EP1219581 |